IMAGO MUNDI DISEÑO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Nicomedes Pastor Diaz, 24
Código Postal 15006
Municipio A Coruña
Provincia A Coruña
Razón Social IMAGO MUNDI DISEÑO SL
CIF B15468994
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE IMAGO MUNDI DISEÑO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE IMAGO MUNDI DISEÑO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Diaz Arias De Castro Jose Luis | Administrador Unico | 25/10/2017 | 14/12/2022 |
Diaz Arias De Castro Jose Luis | Liquidador | 14/12/2022 | 14/12/2022 |
Beiras Garcia Sabell Daniel Ramon | Administrador Solidario | 07/10/2014 | 25/10/2017 |
Ripoll Pazos Maria Jesus | Administrador Solidario | 25/10/2017 | |
Diaz Arias De Castro Xose Luis | Administrador Solidario | 07/10/2014 |
ACTOS BORME DE IMAGO MUNDI DISEÑO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1503 , F 141, S 8, H C 11660, I/A 7 (14/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-243-15
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1503 , F 141, S 8, H C 11660, I/A 7 (14/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-243-15
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1503 , F 141, S 8, H C 11660, I/A 7 (14/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-243-15
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1503 , F 141, S 8, H C 11660, I/A 7 (14/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-243-15
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1503 , F 141, S 8, H C 11660, I/A 6 (25/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-209-15
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1503 , F 141, S 8, H C 11660, I/A 6 (25/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-209-15
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1503 , F 141, S 8, H C 11660, I/A 6 (25/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-209-15
- Otras modificaciones estatutarias: Relativo al artículo 12 bisº.Organización y de la administración de la sociedad.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1503 , F 141, S 8, H C 11660, I/A 5 (25/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-23-15
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1503 , F 141, S 8, H C 11660, I/A 4 (07/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-197-15
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1503 , F 141, S 8, H C 11660, I/A 4 (07/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-197-15