IMAGEN SINERGICA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Alemania, S/N
Municipio Adeje
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Razón Social IMAGEN SINERGICA SL
CIF B76524339
Capital Social 3200.0 Euros
Fecha de Constitución 10/09/2010
Órgano Administración Administrador único
Propietario Moreno Rodriguez Benjamin
VINCULACIONES DE IMAGEN SINERGICA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE IMAGEN SINERGICA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Moreno Rodriguez Benjamin | Socio Unico | 05/10/2010 | 08/03/2017 |
Moreno Rodriguez Benjamin | Administrador Unico | 05/10/2010 | 08/03/2017 |
Moreno Rodriguez Benjamin | Liquidador | 08/03/2017 | 08/03/2017 |
ACTOS BORME DE IMAGEN SINERGICA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3158 , F 74, S 8, H TF 47840, I/A 4 (08/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-55-38
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3158 , F 74, S 8, H TF 47840, I/A 4 (08/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-55-38
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3158 , F 74, S 8, H TF 47840, I/A 4 (08/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-55-38
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3158 , F 74, S 8, H TF 47840, I/A 4 (08/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-55-38
- Rectificada la inscripción 1& de constitución en cuanto al artículo 20º de los estatutos sociales, donde se hizo constar por error que el cargo de administrador era gratuito, cuando en realidad el cargo de administrador tiene retribución
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3158 , F 74, S 8, H TF 47840, I/A 3 (17/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-206-38
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo 20º.- Los administradores serán nombrados por la Junta General por tiempo indefinido. Podrán ser separados desu cargo en cualquier momento, aunque la separación no conste en el orden del día, por acuerdo de los socios que representen la mayoría del capital social incluso los nombrados en
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3158 , F 74, S 8, H TF 47840, I/A 3 (17/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-206-38
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-148-38
- C/ ALEMANIA, SIN NUMERO, CENTRO COMERCIAL PATIO CA (ADEJE)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3158 , F 73, S 8, H TF 47840, I/A 2 (12/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-227-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3158 , F 72, S 8, H TF 47840, I/A 1 (05/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-204-38
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3158 , F 72, S 8, H TF 47840, I/A 1 (05/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-204-38