IMAG CONTRACTORS SL - EXTINGUIDA
Dirección social ESTACION DE MADRID, PUERTA DE ATOCHA, LOCAL IMA
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social IMAG CONTRACTORS SL
CIF B84045251
Actividad Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.o.p.
Fecha de Constitución 16/07/2004
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE IMAG CONTRACTORS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE IMAG CONTRACTORS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IMAGINARIUM SA | Administrador Solidario | 02/01/2009 | 27/11/2009 |
Martin-retortillo Leguina Isabel | Administrador Solidario | 02/01/2009 | 27/11/2009 |
Martin-retortillo Leguina Isabel | Liquidador | 27/11/2009 | 27/11/2009 |
Tena Comadran Felix | Representante | 02/01/2009 | 27/11/2009 |
Garcia Barajas Jose Antonio | Apoderado | 02/01/2009 | |
Garcia Bravo Maria Del Carmen | Administrador Solidario | 02/01/2009 | |
Haider Marc | Administrador Solidario | 02/01/2009 |
ACTOS BORME DE IMAG CONTRACTORS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20460 , F 143, S 8, H M 361949, I/A 4 (27/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-236-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20460 , F 143, S 8, H M 361949, I/A 4 (27/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-236-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20460 , F 143, S 8, H M 361949, I/A 4 (27/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-236-28
Administrador Solidario
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20460 , F 143, S 8, H M 361949, I/A 4 (27/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-236-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-212-28
- ESTACION DE MADRID, PUERTA DE ATOCHA, LOCAL IMA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20460 , F 172, S 8, H M 361949, I/A 3 (02/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-9-28
Administrador Solidario
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20460 , F 172, S 8, H M 361949, I/A 3 (02/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-9-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20460 , F 172, S 8, H M 361949, I/A 3 (02/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-9-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20460 , F 172, S 8, H M 361949, I/A 3 (02/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-9-28