ILUSIONSAJEOSCARS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Carre Domenec Gamieta, 82
Código Postal 46680
Municipio Algemesí
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social ILUSIONSAJEOSCARS SL
CIF B72599228
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Venta de automóviles y vehículos de motor ligeros
Fecha de Constitución 07/10/2022
Órgano Administración Administrador único
Propietario Peinado Clemente Oscar
VINCULACIONES DE ILUSIONSAJEOSCARS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ILUSIONSAJEOSCARS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Peinado Clemente Oscar | Liquidador Unico | 15/01/2024 | 15/01/2024 |
Peinado Clemente Oscar | Administrador Unico | 11/05/2023 | 15/01/2024 |
Peinado Clemente Oscar | Socio Unico | 11/05/2023 | 15/01/2024 |
Llorente Belenguer Saul | Administrador Mancomunado | 18/11/2022 | 11/05/2023 |
Peinado Clemente Oscar | Administrador Mancomunado | 18/11/2022 | 11/05/2023 |
Ortiz Reifs Jesus | Administrador Mancomunado | 18/11/2022 | 22/02/2023 |
ACTOS BORME DE ILUSIONSAJEOSCARS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11262, L 8540, F 156, S 8, H V 207391, I/A 5 (15/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-15-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11262, L 8540, F 156, S 8, H V 207391, I/A 5 (15/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-15-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11262, L 8540, F 156, S 8, H V 207391, I/A 5 (15/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-15-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11262, L 8540, F 156, S 8, H V 207391, I/A 5 (15/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-15-46
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11262, L 8540, F 156, S 8, H V 207391, I/A 5 (15/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-15-46
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11262, L 8540, F 155, S 8, H V 207391, I/A 4 (11/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-93-46
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11262, L 8540, F 155, S 8, H V 207391, I/A 3 (11/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-93-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11262, L 8540, F 155, S 8, H V 207391, I/A 3 (11/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-93-46
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11262, L 8540, F 155, S 8, H V 207391, I/A 3 (11/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-93-46
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11262, L 8540, F 155, S 8, H V 207391, I/A 2 (22/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-42-46