ILUMINACION COELSA SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle de Francisco Gervas, 14
Código Postal 28108
Municipio Alcobendas
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ILUMINACION COELSA SA
CIF A78666245
Actividad Comercio al por mayor no especializado
Página Web www.ilucosa.es
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Diaz Pereira Daniel
VINCULACIONES DE ILUMINACION COELSA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ILUMINACION COELSA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alonso Muñoz Ruben | Consejero Delegado Solidario | 30/01/2013 | 08/08/2013 |
Alonso Muñoz Ruben | Consejero | 30/01/2013 | 08/08/2013 |
Diaz Pereira Daniel | Apoderado Mancomunado | 16/01/2009 | 08/08/2013 |
Diaz Pereira Daniel | Consejero Delegado Solidario | 30/01/2013 | 08/08/2013 |
Diaz Pereira Daniel | Presidente | 30/01/2013 | 08/08/2013 |
Diaz Pereira Daniel | Consejero | 30/01/2013 | 08/08/2013 |
Romero Pernudo Ana Maria | Apoderado Mancomunado | 16/01/2009 | 08/08/2013 |
Romero Pernudo Ana Maria | Secretario | 30/01/2013 | 08/08/2013 |
Romero Pernudo Ana Maria | Consejero Delegado Solidario | 30/01/2013 | 08/08/2013 |
Romero Pernudo Ana Maria | Consejero | 30/01/2013 | 08/08/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ILUMINACION COELSA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26178 , F 191, S 8, H M 57736, I/A 11 (08/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-156-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26178 , F 191, S 8, H M 57736, I/A 11 (08/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-156-28
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26178 , F 190, S 8, H M 57736, I/A 10 (30/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-26-28
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26178 , F 190, S 8, H M 57736, I/A 10 (30/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-26-28
- C/ FRANCISCO GERVAS 14 (ALCOBENDAS)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26178 , F 190, S 8, H M 57736, I/A 9 (05/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-238-28
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26178 , F 190, S 8, H M 57736, I/A 8 (27/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-192-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-199-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2009)
CVE: BORME-B-2009-220-28
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3410 , F 134, S 8, H M 57736, I/A 7 (16/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-18-28