ILUME SA - EXTINGUIDA
Municipio Huesca
Provincia Huesca
Razón Social ILUME SA
CIF A22052187
Actividad Comercio al por mayor no especializado
Página Web www.ilumesa.com
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario ARAIZ SUMINISTROS ELECTRICOS SA
VINCULACIONES DE ILUME SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ILUME SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Araiz Ara Esther | Administrador Solidario | 04/04/2019 | 02/09/2019 |
Araiz Ara Joaquin | Administrador Solidario | 04/04/2019 | 02/09/2019 |
ARAIZ SUMINISTROS ELECTRICOS SA | Socio Unico | 04/04/2019 | 02/09/2019 |
Vicioso Araiz Isaac | Administrador Solidario | 04/04/2019 | 02/09/2019 |
Aguirre Torres Luis Alberto | Apoderado Solidario | 04/04/2019 | |
Aguirre Torres Luis Alberto | Apoderado | 04/04/2019 | |
Aguirre Torres Luis Alberto | Administrador Solidario | 18/10/2013 | 04/04/2019 |
Aguirre Torres Margarita | Administrador Solidario | 18/10/2013 | 04/04/2019 |
Garcia Carmona Jose-antonio | Apoderado Solidario | 04/04/2019 | |
Garcia Carmona Jose-antonio | Administrador Solidario | 18/10/2013 | 04/04/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ILUME SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 310, L 134, F 175, S 8, H HU 3370, I/A 11 D (02/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-172-22
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 310, L 134, F 175, S 8, H HU 3370, I/A 11 D (02/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-172-22
- Nota de Inexistencia de Obstáculos de la Sociedad ILUME SA conforme al art. 231 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 310, L 134, F 141, S 8, H HU 3370, I/A 11 N (06/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-154-22
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 310, L 134, F 141, S 8, H HU 3370, I/A 11 (04/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-71-22
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 310, L 134, F 141, S 8, H HU 3370, I/A 11 (04/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-71-22
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 310, L 134, F 141, S 8, H HU 3370, I/A 11 (04/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-71-22
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 310, L 134, F 141, S 8, H HU 3370, I/A 11 (04/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-71-22
- Desembolsado: 4.507,59 Euros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 310, L 134, F 141, S 8, H HU 3370, I/A 10 (21/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-41-22
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 310, L 134, F 141, S 8, H HU 3370, I/A 10 (21/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-41-22
- MODIFICADO el Artículo 26º de los Estatutos Sociales relativo a la Retribución del Organo de Administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 310, L 134, F 141, S 8, H HU 3370, I/A 9 (08/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-90-22