ILLUMINATE SOLUTIONS SL - EXTINGUIDA
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social ILLUMINATE SOLUTIONS SL
CIF B64212293
Capital Social 919005.08 Euros
Actividad Edición de otros programas informáticos
Fecha de Constitución 19/05/2006
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Adara Ventures Sicar Societe En Commandite Per Act
VINCULACIONES DE ILLUMINATE SOLUTIONS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ILLUMINATE SOLUTIONS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Adara Ventures Sicar Societe En Commandite Per Act | Presidente | 10/02/2011 | 25/11/2013 |
Gomez Arreaza Alberto | Apoderado | 05/11/2010 | 25/11/2013 |
Marroquin Sagales Ignacio | Administrador Concursal | 10/05/2011 | 25/11/2013 |
Nicolas Goulet | Apoderado | 05/11/2010 | 25/11/2013 |
Torrents Mestre Antonio Maria | Apoderado | 05/11/2010 | 25/11/2013 |
Usandizaga Usandizaga Pablo | Secretario No Consejero | 14/10/2010 | 25/11/2013 |
Torrents Mestre Antonio Maria | Presidente | 10/02/2011 | |
Carbonell Real Salas Alex | Secretario No Consejero | 14/10/2010 | |
Garcia Pavon Juan Francisco | Consejero | 30/09/2009 | |
Garcia Pavon Juan Francisco | Apoderado | 30/09/2009 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ILLUMINATE SOLUTIONS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42036 , F 19, S 8, H B 327972, I/A 22 (25/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-230-08
- JUZGADO MERCANTIL 4 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 176/2011, AUTO FIRME DE FECHA 21/10/2013, CONCLUSION DEL CONCURSO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42036 , F 19, S 8, H B 327972, I/A 22 (25/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-230-08
- JUZGADO MERCANTIL 4 BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 176/2011-O SECCION PRIMERA, AUTO FIRME DE FECHA 08 DE ABRIL DE 2011, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42036 , F 17, S 8, H B 327972, I/A 21 (10/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-96-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42036 , F 17, S 8, H B 327972, I/A 21 (10/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-96-08
Capital Anterior: | 325.796,72 | Euros |
Aumento de capital: | 593.208,36 | Euros |
Capital Actual: | 919.005,08 | Euros |
Porcentaje: | 182,08 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42036 , F 15, S 8, H B 327972, I/A 20 (10/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-37-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42036 , F 15, S 8, H B 327972, I/A 20 (10/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-37-08
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42036 , F 15, S 8, H B 327972, I/A 20 (10/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-37-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42036 , F 14, S 8, H B 327972, I/A 19 (05/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-221-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42036 , F 14, S 8, H B 327972, I/A 19 (05/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-221-08
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42036 , F 13, S 8, H B 327972, I/A 18 (14/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-206-08