ILLAN VIGO DEL SOL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Rua Rio Narla, 6
Código Postal 27003
Municipio Lugo
Provincia Lugo
Razón Social ILLAN VIGO DEL SOL SL
CIF B27347210
Capital Social 32060.2 Euros
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Fecha de Constitución 20/09/2006
Órgano Administración Administrador único
Propietario Illan Vigo Jose Oscar
VINCULACIONES DE ILLAN VIGO DEL SOL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ILLAN VIGO DEL SOL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Illan Vigo Jose Oscar | Liquidador | 14/03/2022 | 14/03/2022 |
Illan Vigo Jose Oscar | Administrador Unico | 25/04/2019 | 14/03/2022 |
Illan Vigo Jose Oscar | Socio Unico | 25/04/2019 | 14/03/2022 |
Vigo Pereira Maria Luz | Administrador Unico | 25/04/2019 |
ACTOS BORME DE ILLAN VIGO DEL SOL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 365 , F 29, S 8, H LU 11390, I/A 6 (14/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-61-27
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 365 , F 29, S 8, H LU 11390, I/A 6 (14/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-61-27
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 365 , F 29, S 8, H LU 11390, I/A 6 (14/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-61-27
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 365 , F 29, S 8, H LU 11390, I/A 6 (14/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-61-27
Capital Anterior: | 187.060,20 | Euros |
Disminución de capital | 155.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 32.060,20 | Euros |
Porcentaje: | 82,86 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 365 , F 28, S 8, H LU 11390, I/A 5 (25/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-85-27
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 365 , F 28, S 8, H LU 11390, I/A 5 (25/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-85-27
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 365 , F 28, S 8, H LU 11390, I/A 5 (25/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-85-27
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 365 , F 28, S 8, H LU 11390, I/A 5 (25/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-85-27
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-173-27
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-159-27