ILLA COFFEE SYSTEMS SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ GREMI CORREDORS 4A
Municipio Palma
Provincia Illes Balears
Razón Social ILLA COFFEE SYSTEMS SL
CIF B07824691
Capital Social 47779.5 Euros
Actividad Comercio al por menor de bebidas en establecimientos especializados
Nombres Anteriores
- ILLA VENDING SL
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ILLA COFFEE SYSTEMS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ILLA COFFEE SYSTEMS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MAKALBE-CONSULTING 2011 SL | Administrador Unico | 21/07/2017 | 16/01/2019 |
Tomas Bonet Juan Antonio | Apoderado | 19/10/2018 | 16/01/2019 |
Iguain Lopez Jorge | Apoderado | 24/10/2017 | 19/10/2018 |
Marchini Bravo Juan Luis | Auditor | 30/07/2018 | |
Illana Alemany Jaime Francisco | Administrador Unico | 12/06/2015 | 21/07/2017 |
Illana Alemany Jaime Francisco | Administrador Mancomunado | 03/06/2014 | 12/06/2015 |
Morey Bosch Francisco | Administrador Mancomunado | 03/06/2014 | 12/06/2015 |
Servera Coll Jaime | Administrador Mancomunado | 03/06/2014 | 12/06/2015 |
Illana Alemany Jaime Francisco | Administrador Solidario | 03/06/2014 | |
Servera Coll Jaime | Administrador Solidario | 03/06/2014 |
ACTOS BORME DE ILLA COFFEE SYSTEMS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2785 , F 72, S 8, H PM 26085, I/A 16 (16/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-15-07
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2785 , F 72, S 8, H PM 26085, I/A 16 (16/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-15-07
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2785 , F 72, S 8, H PM 26085, I/A 16 (16/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-15-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2785 , F 72, S 8, H PM 26085, I/A 16 (16/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-15-07
- De conformidad con el Art. 231 RRM, se extiende Nota de no obstáculos para la inscripción de la fusión por absorción por la Sociedad "VENDOMAT INTERNATIONAL SA", perteneciente al R.M. de Barcelona, hoja nº B-14575, quedando cerrada provisionalmente la hoja registral durante 6 meses
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2785 , F 72, S 8, H PM 26085, I/ANot. 1 (06/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-218-07
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1451 , F 214, S 8, H PM 26085, I/A 15 (19/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-207-07
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1451 , F 214, S 8, H PM 26085, I/A 15 (19/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-207-07
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1451 , F 214, S 8, H PM 26085, I/A 14 (30/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-152-07
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1451 , F 214, S 8, H PM 26085, I/A 12 (24/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-208-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1451 , F 213, S 8, H PM 26085, I/A 11 (21/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-143-07