ILASA GRAPHIC SA - EXTINGUIDA
Municipio Andoain
Provincia Gipuzkoa
Razón Social ILASA GRAPHIC SA
CIF A20158424
Capital Social 882754.55 Euros
Actividad Comercio al por mayor de otra maquinaria y equipo
Página Web www.ilasa.es
Órgano Administración Administrador único
Auditor Cruz Bienzobas Felipe
VINCULACIONES DE ILASA GRAPHIC SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ILASA GRAPHIC SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alcorta Gurruchaga Ane | Administrador Concursal | 08/10/2015 | 30/12/2019 |
Cruz Bienzobas Felipe | Auditor | 06/10/2010 | 30/12/2019 |
Hernando Lopez Oscar Luis | Auditor Suplente | 25/04/2012 | 30/12/2019 |
Otaño Ibarrola Hilario | Auditor Suplente | 06/10/2010 | 30/12/2019 |
Herrero Gento Jesus | Administrador Unico | 03/08/2010 | 08/10/2015 |
Herrero Gento Jesus | Socio Unico | 26/05/2015 | 26/05/2015 |
ACTOS BORME DE ILASA GRAPHIC SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1479 , F 124, S 8, H SS 9473, I/A 40 (30/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-4-20
Fase del concurso
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE DONOSTIA
Número:1
Juez / Ponente:D. PEDRO JOSE MALAGON RUIZ
Fecha de Resolución:30/06/2015
Número Procedimiento Concursal:497/2015
Datos Registrales:
Tomo:
1479
Libro:
0
Folio:
124
Hoja:
8-9473
Inscripción:
40
Fecha Inscripción30/12/2019
Registro:Registro Mercantil de Gipuzkoa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1479 , F 124, S 8, H SS 9473, I/A 40 (30/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-4-20
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:ILASA GRAPHIC SA
Nif:A20158424
Cese de las limitaciones de las facultades de administración
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN
Juez / Ponente:D. PEDRO JOSE MALAGON RUIZ
Fecha de Resolución:19/12/2019
Número Procedimiento Concursal:497/2015
Datos Registrales:
Tomo:
1479
Libro:
0
Folio:
124
Hoja:
8-9473
Inscripción:
40
Fecha Inscripción30/12/2019
Registro:Registro Mercantil de Gipuzkoa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1479 , F 124, S 8, H SS 9473, I/A 40 (30/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-4-20
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:ILASA GRAPHIC SA
Nif:A20158424
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN
Juez / Ponente:D. PEDRO JOSE MALAGON RUIZ
Parte Dispositiva:
CONCLUSION DE PROCEDIMIENTO CONCURSAL, EXTINCION DE SOCIEDAD Y CIERRE DE HOJA REGISTRAL
Fecha de Resolución:19/12/2019
Número Procedimiento Concursal:497/2015
Datos Registrales:
Tomo:
1479
Libro:
0
Folio:
124
Hoja:
8-9473
Inscripción:
40
Fecha Inscripción30/12/2019
Registro:Registro Mercantil de Gipuzkoa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1479 , F 124, S 8, H SS 9473, I/A 40 (30/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-4-20
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:ILASA GRAPHIC SA
Nif:A20158424
Auto de aprobación del plan de liquidación
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE DONOSTIA
Número:1
Juez / Ponente:D. PEDRO JOSE MALAGON RUIZ
Parte Dispositiva:
APROBACION DEL PLAN DE LIQUIDACION
Fecha de Resolución:27/10/2015
Número Procedimiento Concursal:497/2015
Datos Registrales:
Tomo:
1479
Libro:
0
Folio:
124
Hoja:
8-9473
Inscripción:
39
Fecha Inscripción17/11/2015
Registro:Registro Mercantil de Gipuzkoa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1479 , F 124, S 8, H SS 9473, I/A 39 (17/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-226-20
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:ILASA GRAPHIC SA
Nif:A20158424
Auto de apertura de la fase de liquidación
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE DONOSTIA
Número:1
Juez / Ponente:D. PEDRO JOSE MALAGON RUIZ
Parte Dispositiva:
APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION, DISOLUCION DE SOCIEDAD Y CESE DE ORGANO DE ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD
Fecha de Resolución:06/07/2015
Número Procedimiento Concursal:497/2015
Datos Registrales:
Tomo:
1479
Libro:
0
Folio:
96
Hoja:
8-9473
Inscripción:
38
Fecha Inscripción08/10/2015
Registro:Registro Mercantil de Gipuzkoa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1479 , F 96, S 8, H SS 9473, I/A 38 (08/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-201-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1479 , F 96, S 8, H SS 9473, I/A 38 (08/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-201-20
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:ILASA GRAPHIC SA
Nif:A20158424
Resolución sobre las facultades de administración
Órgano afectado:Administrador Único
Tipo resolución:Intervención
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE DONOSTIA
Número:1
Juez / Ponente:D. PEDRO JOSE MALAGON RUIZ
Fecha de Resolución:30/06/2015
Número Procedimiento Concursal:497/2015
Datos Registrales:
Tomo:
1479
Libro:
0
Folio:
95
Hoja:
8-9473
Inscripción:
37
Fecha Inscripción08/10/2015
Registro:Registro Mercantil de Gipuzkoa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1479 , F 95, S 8, H SS 9473, I/A 37 (08/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-201-20
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:ILASA GRAPHIC SA
Nif:A20158424
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Alcorta Gurruchaga Ane
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE DONOSTIA
Número:1
Juez / Ponente:D. PEDRO JOSE MALAGON RUIZ
Fecha de Resolución:30/06/2015
Número Procedimiento Concursal:497/2015
Datos Registrales:
Tomo:
1479
Libro:
0
Folio:
95
Hoja:
8-9473
Inscripción:
37
Fecha Inscripción08/10/2015
Registro:Registro Mercantil de Gipuzkoa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1479 , F 95, S 8, H SS 9473, I/A 37 (08/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-201-20
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:ILASA GRAPHIC SA
Nif:A20158424
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE DONOSTIA
Número:1
Juez / Ponente:D. PEDRO JOSE MALAGON RUIZ
Parte Dispositiva:
DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO Y NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADOR CONCURSAL
Fecha de Resolución:30/06/2015
Número Procedimiento Concursal:497/2015
Datos Registrales:
Tomo:
1479
Libro:
0
Folio:
95
Hoja:
8-9473
Inscripción:
37
Fecha Inscripción08/10/2015
Registro:Registro Mercantil de Gipuzkoa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1479 , F 95, S 8, H SS 9473, I/A 37 (08/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-201-20