ILA CARTERA SL - EXTINGUIDA
Dirección social CMNO AGHATA CRISTIE 227
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social ILA CARTERA SL
CIF B87923694
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 29/09/2017
Órgano Administración Administrador único
Propietario Alvarez Alvarez Maria Antonia
VINCULACIONES DE ILA CARTERA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ILA CARTERA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alvarez Alvarez Maria Antonia | Socio Unico | 06/10/2017 | 21/01/2020 |
Alvarez Alvarez Maria Antonia | Administrador Unico | 06/10/2017 | 21/01/2020 |
Alvarez Alvarez Maria Antonia | Liquidador | 21/01/2020 | 21/01/2020 |
ACTOS BORME DE ILA CARTERA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36414 , F 211, S 8, H M 654201, I/A 2 (21/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-18-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36414 , F 211, S 8, H M 654201, I/A 2 (21/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-18-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36414 , F 211, S 8, H M 654201, I/A 2 (21/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-18-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36414 , F 211, S 8, H M 654201, I/A 2 (21/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-18-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36414 , F 209, S 8, H M 654201, I/A 1 (06/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-197-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36414 , F 209, S 8, H M 654201, I/A 1 (06/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-197-28
Dirección:CMNO AGHATA CRISTIE 227 (MADRID)
Comienzo de operaciones:29/09/17
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:La adquisición, tenencia, disfrute y enajenación por cuenta propia, de acciones por cuenta propia, con exclusión, de las actividades que la legislación mercantil especial y, esencialmente, la Ley de Mercado de Valores y de Inversión Colectiva atribuyen, con carácter exclusivo, a otras entidades
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36414 , F 209, S 8, H M 654201, I/A 1 (06/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-197-28