IKUSI SOLUCIONES DE NEGOCIO SL
Dirección social PASEO de Miramon, 170
Código Postal 20009
Municipio Donostia/San Sebastián
Provincia Gipuzkoa
Razón Social IKUSI SOLUCIONES DE NEGOCIO SL
CIF B75233148
Capital Social 100000.0 Euros
Fecha de Constitución 16/12/2019
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único WIDEWALL SEED SL
Propietario IKUSI SL
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
ORGANIGRAMA DE IKUSI SOLUCIONES DE NEGOCIO SL
VINCULACIONES DE IKUSI SOLUCIONES DE NEGOCIO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE IKUSI SOLUCIONES DE NEGOCIO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Juaristi Bernales Elena | Apoderado | 07/02/2024 | |
IKUSI SL | Socio Unico | 01/02/2024 | |
Asenjo Muruaga Fernando | Apoderado | 12/12/2023 | |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 26/06/2020 | |
Errasti Igartua Beatriz | Apoderado Mancomunado Solidario | 20/02/2020 | |
Garcia Martin Ignacio | Apoderado | 20/02/2020 | |
Callejo Camus Juan Manuel | Apoderado Mancomunado Solidario | 02/01/2020 | |
WIDEWALL SEED SL | Administrador Unico | 26/12/2019 |
ACTOS BORME DE IKUSI SOLUCIONES DE NEGOCIO SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2927 , F 152, S 8, H SS 42337, I/A 13 (07/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-34-20
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2927 , F 152, S 8, H SS 42337, I/A 12 (01/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-29-20
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2927 , F 151, S 8, H SS 42337, I/A 11 (12/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-241-20
- REVOCACION DE AUDITOR DE CUENTAS para el ejercicio 2021 de "DELOITTE, S.L." concurriendo justa causa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2927 , F 151, S 8, H SS 42337, I/A 10 (19/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-167-20
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2927 , F 151, S 8, H SS 42337, I/A 9 (20/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-81-20
Capital Anterior: | 1.472.158,00 | Euros |
Disminución de capital | 1.372.158,00 | Euros |
Capital Actual: | 100.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 93,21 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2927 , F 150, S 8, H SS 42337, I/A 8 (10/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-13-20
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2927 , F 150, S 8, H SS 42337, I/A 7 (26/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-131-20
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2927 , F 149, S 8, H SS 42337, I/A 6 (20/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-40-20
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2927 , F 148, S 8, H SS 42337, I/A 5 (20/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-40-20
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2927 , F 147, S 8, H SS 42337, I/A 4 (20/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-40-20