IKUSGEST AHOLKULARITZA INTEGRALA SL - EXTINGUIDA
Dirección social . Foru Pasealekua, 7
Código Postal 20730
Municipio Azpeitia
Provincia Gipuzkoa
Razón Social IKUSGEST AHOLKULARITZA INTEGRALA SL
CIF B75098731
Capital Social 3010.0 Euros
Actividad Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal
Fecha de Constitución 12/11/2013
Órgano Administración Administrador único
Propietario Amuchastegui Urionabarrenechea Ikuska
VINCULACIONES DE IKUSGEST AHOLKULARITZA INTEGRALA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE IKUSGEST AHOLKULARITZA INTEGRALA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Amuchastegui Urionabarrenechea Ikuska | Administrador Unico | 10/12/2013 | 25/01/2024 |
Amuchastegui Urionabarrenechea Ikuska | Socio Unico | 10/12/2013 | 25/01/2024 |
Amuchastegui Urionabarrenechea Ikuska | Liquidador | 25/01/2024 | 25/01/2024 |
ACTOS BORME DE IKUSGEST AHOLKULARITZA INTEGRALA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2623 , F 149, S 8, H SS 35878, I/A 3 (25/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-24-20
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2623 , F 149, S 8, H SS 35878, I/A 3 (25/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-24-20
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2623 , F 149, S 8, H SS 35878, I/A 3 (25/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-24-20
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2623 , F 149, S 8, H SS 35878, I/A 3 (25/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-24-20
- C/ FORU IBILBIDEA, 7 BAJO, DERECHA-DERECHA. (AZPEITIA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2623 , F 149, S 8, H SS 35878, I/A 2 (19/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-1-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2623 , F 146, S 8, H SS 35878, I/A 1 (10/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-240-20
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2623 , F 146, S 8, H SS 35878, I/A 1 (10/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-240-20
Dirección:C/ JOSE DE ARTETXE 13, 1ºIZDA. (AZPEITIA)
Comienzo de operaciones:12/11/13
Capital:3.010,00 Euros
Objeto social:Asesoramiento y gestión en el ámbito contable, fiscal, laboral y jurídico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2623 , F 146, S 8, H SS 35878, I/A 1 (10/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-240-20