IKUS ESTUDIO GRAFICO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Dracaena, 84
Código Postal 38240
Municipio San Cristóbal de La Laguna
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Razón Social IKUS ESTUDIO GRAFICO SL
CIF B38920567
Órgano Administración Administrador único
Propietario Iriondo Astigarraga Nerea
VINCULACIONES DE IKUS ESTUDIO GRAFICO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE IKUS ESTUDIO GRAFICO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Iriondo Astigarraga Nerea | Socio Unico | 27/03/2012 | 17/01/2018 |
Iriondo Astigarraga Nerea | Administrador Unico | 27/03/2012 | 17/01/2018 |
Iriondo Astigarraga Nerea | Liquidador | 17/01/2018 | 17/01/2018 |
Bonillo Taboada Viviana Alejandra | Administrador Solidario | 27/03/2012 | |
Iriondo Astigarraga Nerea | Administrador Solidario | 27/03/2012 |
ACTOS BORME DE IKUS ESTUDIO GRAFICO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2976 , F 201, S 8, H TF 42761, I/A 4 (17/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-21-38
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2976 , F 201, S 8, H TF 42761, I/A 4 (17/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-21-38
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2976 , F 201, S 8, H TF 42761, I/A 4 (17/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-21-38
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2976 , F 201, S 8, H TF 42761, I/A 4 (17/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-21-38
- C/ DRACAENA 84 - URBANIZACION LAS FURNIAS, PUNTA D (SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2976 , F 201, S 8, H TF 42761, I/A 3 (19/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-207-38
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2976 , F 201, S 8, H TF 42761, I/A 2 (27/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-69-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2976 , F 201, S 8, H TF 42761, I/A 2 (27/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-69-38
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2976 , F 201, S 8, H TF 42761, I/A 2 (27/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-69-38
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2976 , F 201, S 8, H TF 42761, I/A 2 (27/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-69-38
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-183-38