IKOS ANDALUSIA HOLDCO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle de Anabel Segura, 11
Código Postal 28108
Municipio Alcobendas
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social IKOS ANDALUSIA HOLDCO SL
CIF B87960274
Capital Social 4365017.0 Euros
Fecha de Constitución 20/11/2017
Nombres Anteriores
- GLOBAL CIPARISENTA SL
- IKOS INTERNATIONAL HOLDCO SPAIN SL
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario IKOS INTERNATIONAL MIDCO SA RL
VINCULACIONES DE IKOS ANDALUSIA HOLDCO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE IKOS ANDALUSIA HOLDCO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Abad Lloria Ivan | Apoderado Solidario | 14/03/2018 | 20/10/2023 |
Abad Lloria Ivan | Apoderado | 20/03/2018 | 20/10/2023 |
Andreadis Andreas | Administrador Solidario | 14/03/2018 | 20/10/2023 |
Armero Montes Diego | Apoderado Solidario | 14/03/2018 | 20/10/2023 |
Armero Montes Diego | Apoderado | 20/03/2018 | 20/10/2023 |
Arrieta Martinez Carlos | Apoderado Solidario | 14/03/2018 | 20/10/2023 |
Giraldez Quiroga Joaquin | Apoderado | 12/09/2018 | 20/10/2023 |
Guillemin Mathieu Jacques | Administrador Solidario | 14/03/2018 | 20/10/2023 |
Herault Vila Luis | Apoderado | 12/09/2018 | 20/10/2023 |
Herault Vila Luis | Apoderado | 20/09/2018 | 20/10/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE IKOS ANDALUSIA HOLDCO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36715 , F 108, S 8, H M 658068, I/A 13 (20/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-206-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36715 , F 108, S 8, H M 658068, I/A 13 (20/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-206-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36715 , F 108, S 8, H M 658068, I/A 12 (18/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-204-28
Empresa: IKOS INTERNATIONAL HOLDCO SPAIN SL
- IKOS ANDALUSIA HOLDCO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36715 , F 108, S 8, H M 658068, I/A 11 (21/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-247-28
Empresa: IKOS INTERNATIONAL HOLDCO SPAIN SL
Capital Anterior: | 3.600,00 | Euros |
Aumento de capital: | 4.361.417,00 | Euros |
Capital Actual: | 4.365.017,00 | Euros |
Porcentaje: | 121.150,47 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36715 , F 107, S 8, H M 658068, I/A 10 (21/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-17-28
Empresa: IKOS INTERNATIONAL HOLDCO SPAIN SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36715 , F 106, S 8, H M 658068, I/A 9 (20/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-188-28
Empresa: IKOS INTERNATIONAL HOLDCO SPAIN SL
- C/ ANABEL SEGURA 11 - EDIFICIO A 4º 2B (ALCOBENDAS)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36715 , F 106, S 8, H M 658068, I/A 8 (20/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-188-28
Empresa: IKOS INTERNATIONAL HOLDCO SPAIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36715 , F 106, S 8, H M 658068, I/A 7 (12/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-181-28
Empresa: IKOS INTERNATIONAL HOLDCO SPAIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36715 , F 105, S 8, H M 658068, I/A 6 (20/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-61-28
Empresa: IKOS INTERNATIONAL HOLDCO SPAIN SL
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36715 , F 104, S 8, H M 658068, I/A 5 (14/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-57-28