IKEMAS DESARROLLO EMPRESARIAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Roger Lloria, 9
Código Postal 46002
Municipio València
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social IKEMAS DESARROLLO EMPRESARIAL SL
CIF B88056155
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 09/03/2018
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único PHILOMENO ENERGIAS RENOVABLES SL
Propietario PHILOMENO ENERGIAS RENOVABLES SL
VINCULACIONES DE IKEMAS DESARROLLO EMPRESARIAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE IKEMAS DESARROLLO EMPRESARIAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Izquierdo Borja Laura | Representante | 26/04/2019 | 03/04/2023 |
PHILOMENO ENERGIAS RENOVABLES SL | Administrador Unico | 26/04/2019 | 03/04/2023 |
PHILOMENO ENERGIAS RENOVABLES SL | Socio Unico | 26/04/2019 | 03/04/2023 |
Lara Najar Daniel | Administrador Unico | 03/04/2018 | 26/04/2019 |
ACTOS BORME DE IKEMAS DESARROLLO EMPRESARIAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11223, L 8501, F 165, S 8, H V 206069, I/A 4 (03/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-69-46
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11223, L 8501, F 165, S 8, H V 206069, I/A 4 (03/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-69-46
- C/ ROGER DE LAURIA 9 6 (VALENCIA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11223, L 8501, F 164, S 8, H V 206069, I/A 2 (17/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-161-46
- C/ ALFONSO XII 20 - 1º PLANTA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37486 , F 93, S 8, H M 668194, I/A 3 (25/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-62-28
- la prestación de los siguientes servicios: - El asesoramiento de empresas, estudio, investigación, promoción, prestación de servicios se asistencia y gestión técnica, administrativa, comercial y de consultoría. - La compraventa, tenencia y arrendamiento de inmuebles, de valores mobiliarios, con los
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37486 , F 92, S 8, H M 668194, I/A 2 (26/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-85-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37486 , F 92, S 8, H M 668194, I/A 2 (26/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-85-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37486 , F 92, S 8, H M 668194, I/A 2 (26/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-85-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37486 , F 92, S 8, H M 668194, I/A 2 (26/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-85-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37486 , F 90, S 8, H M 668194, I/A 1 (03/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-69-28
Dirección:C/ ANTONIO MAURA, Nº 10 2º Y 4º PISO (MADRID)
Comienzo de operaciones:09/03/18
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:La sociedad tendrá por objeto la realización de estudios, análisis y actividades que favorezcan un mejor conocimiento de la situación económica, que puedan ser de interés tanto para particulares, empresas o Administraciones Públicas, así como la edición, publicación y comercialización de tales análi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37486 , F 90, S 8, H M 668194, I/A 1 (03/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-69-28