IK EXPORTANDO AL MUNDO CASTILLA LA MANCHA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Vereda del Vicario, 1
Código Postal 13005
Municipio Ciudad Real
Provincia Ciudad Real
Mapa Ver Mapa
Razón Social IK EXPORTANDO AL MUNDO CASTILLA LA MANCHA SL
CIF B13621362
Capital Social 5600.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor, no especializado, de productos alimenticios, bebidas y tabaco
Fecha de Constitución 13/11/2018
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE IK EXPORTANDO AL MUNDO CASTILLA LA MANCHA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE IK EXPORTANDO AL MUNDO CASTILLA LA MANCHA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Caballero Patiño Marina | Administrador Unico | 05/06/2019 | 21/07/2022 |
Caballero Patiño Marina | Liquidador Unico | 21/07/2022 | 21/07/2022 |
Gassie Rodriguez Tirso | Apoderado | 30/11/2018 | 21/07/2022 |
Arribas Matilla Jose Miguel | Socio Unico | 16/11/2018 | 05/06/2019 |
Arribas Matilla Jose Miguel | Administrador Unico | 16/11/2018 | 05/06/2019 |
ACTOS BORME DE IK EXPORTANDO AL MUNDO CASTILLA LA MANCHA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 651 , F 30, S 8, H CR 30178, I/A 4 (21/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-143-13
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 651 , F 30, S 8, H CR 30178, I/A 4 (21/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-143-13
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 651 , F 30, S 8, H CR 30178, I/A 4 (21/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-143-13
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 651 , F 30, S 8, H CR 30178, I/A 4 (21/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-143-13
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 651 , F 30, S 8, H CR 30178, I/A 4 (21/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-143-13
- C/ VEREDA DEL VICARIO, 1 - ESCALERA B, PRIMERO, 3º (CIUDAD REAL)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 651 , F 30, S 8, H CR 30178, I/A 3 (05/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-111-13
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 2.600,00 | Euros |
Capital Actual: | 5.600,00 | Euros |
Porcentaje: | 86,67 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 651 , F 30, S 8, H CR 30178, I/A 3 (05/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-111-13
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 651 , F 30, S 8, H CR 30178, I/A 3 (05/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-111-13
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 651 , F 30, S 8, H CR 30178, I/A 3 (05/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-111-13
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 651 , F 30, S 8, H CR 30178, I/A 3 (05/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-111-13