IIPIR SOFTWARE DEVELOPMENT SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Santa Catalina, 11
Código Postal 28220
Municipio Majadahonda
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social IIPIR SOFTWARE DEVELOPMENT SL
CIF B86233368
Capital Social 4942.0 Euros
Actividad Actividades de consultoría informática
Fecha de Constitución 03/06/2011
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE IIPIR SOFTWARE DEVELOPMENT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE IIPIR SOFTWARE DEVELOPMENT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ehredt Charles-andrew | Apoderado | 24/05/2012 | 17/04/2017 |
Elizaga Corrales David | Liquidador | 17/04/2017 | 17/04/2017 |
Gil De-sol Roberto | Consejero | 24/05/2012 | 17/04/2017 |
Gil Del Sol Roberto | Apoderado | 24/05/2012 | 17/04/2017 |
Pazos Rey Javier | Consejero | 24/05/2012 | 17/04/2017 |
Pazos Rey Javier | Apoderado | 24/05/2012 | 17/04/2017 |
Pazos Rey Pablo | Presidente | 24/05/2012 | 17/04/2017 |
Pazos Rey Pablo | Consejero | 24/05/2012 | 17/04/2017 |
Pazos Rey Pablo | Apoderado | 24/05/2012 | 17/04/2017 |
Perez Tenessa De Block Javier | Consejero | 24/05/2012 | 17/04/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE IIPIR SOFTWARE DEVELOPMENT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29367 , F 176, S 8, H M 521382, I/A 8 (17/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-77-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29367 , F 176, S 8, H M 521382, I/A 8 (17/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-77-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29367 , F 176, S 8, H M 521382, I/A 8 (17/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-77-28
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29367 , F 176, S 8, H M 521382, I/A 8 (17/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-77-28
- Otras modificaciones estatutarias: - Modificación de Estatutos Sociales.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28954 , F 7, S 8, H M 521382, I/A 7 (25/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-110-28
Capital Anterior: | 3.706,00 | Euros |
Aumento de capital: | 1.236,00 | Euros |
Capital Actual: | 4.942,00 | Euros |
Porcentaje: | 33,35 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28954 , F 6, S 8, H M 521382, I/A 6 (25/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-110-28
Capital Anterior: | 3.387,00 | Euros |
Aumento de capital: | 319,00 | Euros |
Capital Actual: | 3.706,00 | Euros |
Porcentaje: | 9,42 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28954 , F 5, S 8, H M 521382, I/A 5 (25/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-110-28
- Otras modificaciones estatutarias: - Modificación del artículo 6º de los Estatutos Sociales por aumento del número de participaciones sociales mediante lareducción de su valor nominal.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28954 , F 4, S 8, H M 521382, I/A 4 (25/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-110-28
Capital Anterior: | 3.200,00 | Euros |
Aumento de capital: | 187,00 | Euros |
Capital Actual: | 3.387,00 | Euros |
Porcentaje: | 5,84 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28954 , F 4, S 8, H M 521382, I/A 4 (25/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-110-28
- SE OMITIO POR ERROR EN LA INSCRIPCION 2& EL NOMBRAMIENTO COMO CONSEJERO DEPEREZ TENESSA DE BLOCK JAVIER
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28954 , F 2, S 8, H M 521382, I/A 2 (24/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-107-28