IHI HAUZER TECHNO COATING IBERICA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Via Augusta, 158
Código Postal 08006
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social IHI HAUZER TECHNO COATING IBERICA SL
CIF B66701368
Capital Social 50000.0 Euros
Actividad Tratamiento y revestimiento de metales
Fecha de Constitución 28/01/2016
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE IHI HAUZER TECHNO COATING IBERICA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE IHI HAUZER TECHNO COATING IBERICA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
David Doerwald | Administrador Solidario | 18/10/2019 | 24/07/2023 |
David Doerwald | REPR.143 RRM | 24/07/2023 | 24/07/2023 |
Ihi Hauzer Techno Coating Bv | Liquidador | 24/07/2023 | 24/07/2023 |
Rodriguez Cabeo Emilio | Administrador Solidario | 07/08/2020 | 24/07/2023 |
Rodriguez Cabeo Emilio | Apoderado Solidario | 30/07/2019 | 24/07/2023 |
Johannes Adrianus Thomas Van Den Heuvel | Administrador Solidario | 23/02/2016 | 07/08/2020 |
Fernandez Garcia Xavier | Apoderado Solidario | 23/08/2016 | 15/11/2019 |
Jeroen Franciscus Maria Landsbergen | Administrador Solidario | 23/02/2016 | 18/10/2019 |
ACTOS BORME DE IHI HAUZER TECHNO COATING IBERICA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46990 , F 191, S 8, H B 481033, I/A 7 (24/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-144-08
Liquidador
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46990 , F 191, S 8, H B 481033, I/A 7 (24/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-144-08
Administrador Solidario
Liquidador
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46990 , F 191, S 8, H B 481033, I/A 7 (24/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-144-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46990 , F 191, S 8, H B 481033, I/A 6 (07/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-158-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46990 , F 191, S 8, H B 481033, I/A 6 (07/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-158-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46990 , F 191, S 8, H B 481033, I/A 5 (15/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-226-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46990 , F 191, S 8, H B 481033, I/A 4 (18/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-207-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46990 , F 191, S 8, H B 481033, I/A 4 (18/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-207-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45227 , F 118, S 8, H B 481033, I/A 3 (30/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-150-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45227 , F 118, S 8, H B 481033, I/A 2 (23/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-166-08