IGMADENTXE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Joan Maragall, 30
Código Postal 08191
Municipio Rubí
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social IGMADENTXE SL
CIF B65967317
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Actividades odontológicas
Fecha de Constitución 05/02/2013
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE IGMADENTXE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE IGMADENTXE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Sala Calvet Francesc | Apoderado | 19/03/2013 | 11/04/2018 |
Sala Calvet Gabriel | Apoderado | 19/03/2013 | 11/04/2018 |
Sala Calvet Ignasi | Liquidador | 11/04/2018 | 11/04/2018 |
Sala Calvet Ignasi | Apoderado | 19/03/2013 | 11/04/2018 |
Sala Calvet Ignasi | Administrador Unico | 23/12/2015 | 11/04/2018 |
Betancourt Lara Manuel Esmelin | Administrador Unico | 11/03/2013 | 23/12/2015 |
ACTOS BORME DE IGMADENTXE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43658 , F 69, S 8, H B 434705, I/A 5 (11/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-76-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43658 , F 69, S 8, H B 434705, I/A 5 (11/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-76-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43658 , F 69, S 8, H B 434705, I/A 5 (11/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-76-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43658 , F 69, S 8, H B 434705, I/A 4 (23/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-1-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43658 , F 69, S 8, H B 434705, I/A 4 (23/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-1-08
- SOCIEDAD UNIPERSONAL. SOCIO UNICO: IGNASI SALA CALVET
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43658 , F 69, S 8, H B 434705, I/A 3 (10/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-241-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43658 , F 68, S 8, H B 434705, I/A 2 (19/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-61-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43658 , F 67, S 8, H B 434705, I/A 1 (11/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-54-08
Dirección:CL JOAN MARAGALL 30 LOCAL (RUBI)
Comienzo de operaciones:05/02/13
Capital:3.006,00 Euros
Objeto social:LA GESTION,ADMINISTRACION Y EXPLOTACION DE TODA CLASE DE ACTIVIDADES Y OPERACIONES RELATIVAS A LA EXPLOTACION DE CENTROS CLINICOS ODONTOLOGICOS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43658 , F 67, S 8, H B 434705, I/A 1 (11/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-54-08