IGITYAN HOSTELEROS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cmno Valderribas, 55
Código Postal 28038
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social IGITYAN HOSTELEROS SL
CIF B87915120
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
Fecha de Constitución 20/09/2017
Órgano Administración Administrador único
Propietario Igityan Vardan
VINCULACIONES DE IGITYAN HOSTELEROS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE IGITYAN HOSTELEROS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Igityan Vardan | Liquidador | 14/06/2024 | 14/06/2024 |
Igityan Vardan | Administrador Unico | 23/06/2020 | 14/06/2024 |
Igityan Vardan | Socio Unico | 17/10/2017 | 14/06/2024 |
Avagyan Sargis | Administrador Unico | 17/10/2017 | 23/06/2020 |
ACTOS BORME DE IGITYAN HOSTELEROS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 654830, I/A 3 (14/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-119-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 654830, I/A 3 (14/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-119-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 654830, I/A 3 (14/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-119-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 654830, I/A 3 (14/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-119-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36446 , F 163, S 8, H M 654830, I/A 2 (23/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-124-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36446 , F 163, S 8, H M 654830, I/A 2 (23/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-124-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36446 , F 161, S 8, H M 654830, I/A 1 (17/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-203-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36446 , F 161, S 8, H M 654830, I/A 1 (17/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-203-28
Dirección:C/ CAMINO DE VALDERRIBAS - NUMERO 55 (MADRID)
Comienzo de operaciones:20/09/17
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:1.- Restaurantes y puestos de comidas (CNAE 56.10) 2.- Provisión de comidas preparadas para eventos (CNAE 56.21) 3.- Otros servicios de comidas (CNAE 56.29) 4.- Establecimientos de bebidas (CNAE 56.30) 5.- Intermediarios del comercio de productos alimenticios, bebidas y tabaco (CNAE 46.17)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36446 , F 161, S 8, H M 654830, I/A 1 (17/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-203-28