IGELDO-ETXE SL - EXTINGUIDA
Dirección social BARRIO IGUELDO, PADRE ORKOLAGA 47.
Municipio Donostia/San Sebastián
Provincia Gipuzkoa
Razón Social IGELDO-ETXE SL
CIF B75018218
Capital Social 3006.0 Euros
Fecha de Constitución 02/02/2010
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE IGELDO-ETXE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE IGELDO-ETXE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aguado Urquiola Maria Carmen | Administrador Solidario | 09/03/2010 | 15/05/2015 |
Lopez Echeverria Javier | Administrador Solidario | 09/06/2010 | 15/05/2015 |
Larrañaga Otaño Mikel | Administrador Solidario | 09/03/2010 | 09/06/2010 |
ACTOS BORME DE IGELDO-ETXE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2461 , F 163, S 8, H SS 32387, I/A 6 (15/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-99-20
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:IGELDO-ETXE SL
Nif:B75018218
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE DONOSTIA
Número:1
Juez / Ponente:DON PEDRO JOSE MALAGON RUIZ
Parte Dispositiva:
DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO, CONCLUSION DEL CONCURSO Y LA EXTINCION DE LA SOCIEDAD
Fecha de Resolución:04/03/2015
Número Procedimiento Concursal:155/2015
Datos Registrales:
Tomo:
2461
Libro:
0
Folio:
163
Hoja:
8-32387
Inscripción:
6
Fecha Inscripción15/05/2015
Registro:Registro Mercantil de Gipuzkoa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2461 , F 163, S 8, H SS 32387, I/A 6 (15/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-99-20
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:IGELDO-ETXE SL
Nif:B75018218
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE DONOSTIA
Número:1
Juez / Ponente:DON PEDRO JOSE MALAGON RUIZ
Parte Dispositiva:
DECLARACION DE CONCURSO, CONCLUSION Y EXTINCION DE SOCIEDAD
Fecha de Resolución:04/03/2015
Número Procedimiento Concursal:155/2015
Datos Registrales:
Tomo:
2461
Libro:
0
Folio:
163
Hoja:
8-32387
Inscripción:
6
Fecha Inscripción15/05/2015
Registro:Registro Mercantil de Gipuzkoa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2461 , F 163, S 8, H SS 32387, I/A 6 (15/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-99-20
- DECLARACION DE INSOLVENCIA. Art. 276.5 LJS. JUZGADO de lo SOCIAL Nº 1 DE DONOSTIA. Procedimiento 1164/13, Ejec. 98/14. Fecha de Resolución DECRETO 43/2015 de 22/01/15. Principal reclamado 3.519,42
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2461 , F 163, S 8, H SS 32387, I/A 5 (08/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-93-20
- DECLARACION DE INSOLVENCIA. Art. 276.5 LJS. JUZGADO de lo Social Nº 5 de Donostia-San Sebastián. Procedimiento Origen: Despidos 115/2014. Pieza Ejec. 79/2014. Fecha de Resolución 25/02/2015. DECRETO 71/2015. Principal reclamado 5.802,62 EUROS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2461 , F 163, S 8, H SS 32387, I/A 4 (15/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-76-20
- DECLARACION DE INSOLVENCIA. Art. 276.5 LJS. JUZGADO de lo Social Nº 2 de Donostia-San Sebastián. Procedimiento Origen: Social ordinario 267/2013, Pieza Ejec. 47/2014. Fecha de Resolución 13/10/2014. DECRETO 410/2014. Principal reclamado 2.208,76 EUROS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2461 , F 163, S 8, H SS 32387, I/A 3 (18/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-226-20
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2461 , F 163, S 8, H SS 32387, I/A 2 (09/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-115-20
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2461 , F 163, S 8, H SS 32387, I/A 2 (09/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-115-20
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2461 , F 161, S 8, H SS 32387, I/A 1 (09/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-53-20
Dirección:BARRIO IGUELDO, PADRE ORKOLAGA 47. (DONOSTIA-SAN SEBASTIAN)
Comienzo de operaciones:02/02/10
Capital:3.006,00 Euros
Objeto social:la explotación directa de todo tipo de instalaciones y negocios relacionados con la hostelería
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2461 , F 161, S 8, H SS 32387, I/A 1 (09/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-53-20