IG EDUCATIONAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Velazquez, 80
Código Postal 28001
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social IG EDUCATIONAL SL
CIF B86802873
Capital Social 191052.0 Euros
Actividad Educación postsecundaria no terciaria
Fecha de Constitución 14/08/2013
Nombres Anteriores
- DAHLGREEN INVEST SL
Órgano Administración Administrador único
Propietario Ig Education Investments Limited
VINCULACIONES DE IG EDUCATIONAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE IG EDUCATIONAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
De San Pablo Sanchez Carlos Martin | Administrador Unico | 24/01/2014 | 21/09/2020 |
DIRECTORSHIP CIBELES SL | Liquidador | 21/09/2020 | 21/09/2020 |
Gomez Fructuoso Francisco | Representante | 21/09/2020 | 21/09/2020 |
Ig Education Investments Limited | Socio Unico | 18/11/2013 | 21/09/2020 |
Martin De San Pablo Sanchez Carlos | Apoderado | 18/11/2013 | 21/09/2020 |
Salas Gonzalez Borja | Administrador Unico | 18/11/2013 | 24/01/2014 |
Garrigues Calderon Belen | Representante | 06/09/2013 | 18/11/2013 |
TMF SOCIEDAD DE DIRECCION SL | Administrador Unico | 06/09/2013 | 18/11/2013 |
ACTOS BORME DE IG EDUCATIONAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31403 , F 184, S 8, H M 565280, I/A 11 (21/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-188-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31403 , F 184, S 8, H M 565280, I/A 11 (21/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-188-28
Liquidador
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31403 , F 184, S 8, H M 565280, I/A 11 (21/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-188-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31403 , F 184, S 8, H M 565280, I/A 11 (21/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-188-28
- Otras modificaciones estatutarias: SE MODIFICA EL ARTICULO 19 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31403 , F 184, S 8, H M 565280, I/A 10 (03/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-49-28
Capital Anterior: | 136.385,00 | Euros |
Aumento de capital: | 54.667,00 | Euros |
Capital Actual: | 191.052,00 | Euros |
Porcentaje: | 40,08 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31403 , F 183, S 8, H M 565280, I/A 9 (23/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-43-28
Capital Anterior: | 92.547,00 | Euros |
Aumento de capital: | 43.838,00 | Euros |
Capital Actual: | 136.385,00 | Euros |
Porcentaje: | 47,37 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31403 , F 182, S 8, H M 565280, I/A 8 (22/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-121-28
Capital Anterior: | 23.448,00 | Euros |
Aumento de capital: | 69.099,00 | Euros |
Capital Actual: | 92.547,00 | Euros |
Porcentaje: | 294,69 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31403 , F 181, S 8, H M 565280, I/A 7 (16/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-244-28
Capital Anterior: | 16.121,00 | Euros |
Aumento de capital: | 7.327,00 | Euros |
Capital Actual: | 23.448,00 | Euros |
Porcentaje: | 45,45 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31403 , F 180, S 8, H M 565280, I/A 6 (25/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-124-28
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 13.121,00 | Euros |
Capital Actual: | 16.121,00 | Euros |
Porcentaje: | 437,37 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31403 , F 179, S 8, H M 565280, I/A 5 (13/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-36-28