IFS NEUTRAL MARITIME SERVICE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Carre del Sol, 139
Código Postal 46910
Municipio Sedaví
Provincia Valencia
Razón Social IFS NEUTRAL MARITIME SERVICE SL
CIF B96872866
Capital Social 5700.0 Euros
Actividad Otras actividades anexas al transporte
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Taleb Hector Alberto
Propietario MSL CORPORATE SL
VINCULACIONES DE IFS NEUTRAL MARITIME SERVICE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE IFS NEUTRAL MARITIME SERVICE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Auger Nebot Pablo | Apoderado Mancomunado Solidario | 24/07/2020 | 11/11/2022 |
Auger Nebot Pablo | Consejero | 07/04/2020 | 11/11/2022 |
Aznar Gomez Antonio Jose | Apoderado Mancomunado Solidario | 24/07/2020 | 11/11/2022 |
Aznar Gomez Antonio Jose | Consejero | 07/04/2020 | 11/11/2022 |
Barcia Exposito Gustavo Carlos | Consejero | 07/04/2020 | 11/11/2022 |
Cerver Romero Juan Antonio | Apoderado Mancomunado Solidario | 24/07/2020 | 11/11/2022 |
Gimeno Vicente Silvia | Apoderado Solidario | 04/12/2019 | 11/11/2022 |
Mercante Franco-matias | Consejero | 07/04/2020 | 11/11/2022 |
MSL CORPORATE SL | Socio Unico | 25/06/2020 | 11/11/2022 |
Perez Rodrigo Juan Manuel | Secretario No Consejero | 07/04/2020 | 11/11/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE IFS NEUTRAL MARITIME SERVICE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6473, L 3778, F 100, S 8, H V 68629, I/A 11 (11/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-220-46
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6473, L 3778, F 100, S 8, H V 68629, I/A 11 (11/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-220-46
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6473, L 3778, F 98, S 8, H V 68629, I/A 10 (24/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-147-46
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6473, L 3778, F 98, S 8, H V 68629, I/A 10 (24/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-147-46
- Otras modificaciones estatutarias: Modificada la redacción del artículo 9º de los Estatutos Sociales relativa al usufructo y prenda de participaciones.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6473, L 3778, F 98, S 8, H V 68629, I/A 9 (25/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-126-46
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6473, L 3778, F 98, S 8, H V 68629, I/A 9 (25/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-126-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6473, L 3778, F 97, S 8, H V 68629, I/A 8 (07/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-73-46
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6473, L 3778, F 97, S 8, H V 68629, I/A 8 (07/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-73-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6473, L 3778, F 97, S 8, H V 68629, I/A 8 (07/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-73-46
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6473, L 3778, F 97, S 8, H V 68629, I/A 7 (04/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-238-46