IFITNESS ISHOP ONLINE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Doctor Federico Rubio y Gali, 59
Código Postal 28040
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social IFITNESS ISHOP ONLINE SL
CIF B86416716
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Comercio al por menor de artículos deportivos en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 05/03/2012
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE IFITNESS ISHOP ONLINE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE IFITNESS ISHOP ONLINE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Moreno Luque Fernandez De Cañete Iñigo | Liquidador Solidario | 30/03/2015 | 30/03/2015 |
Moreno Luque Fernandez De Cañete Iñigo | Administrador Mancomunado | 03/05/2012 | 30/03/2015 |
Moreno Luque Fernandez De Cañete Iñigo | Apoderado | 03/05/2012 | 30/03/2015 |
Torrecilla De Vicente Jose Luis | Liquidador Solidario | 30/03/2015 | 30/03/2015 |
Torrecilla De Vicente Jose Luis | Administrador Mancomunado | 03/05/2012 | 30/03/2015 |
Torrecilla De Vicente Jose Luis | Apoderado | 03/05/2012 | 30/03/2015 |
Loyola Paternina Eduardo | Administrador Mancomunado | 03/05/2012 | 28/06/2013 |
Loyola Paternina Eduardo | Apoderado | 03/05/2012 | 28/06/2013 |
ACTOS BORME DE IFITNESS ISHOP ONLINE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29891 , F 24, S 8, H M 537927, I/A 4 (30/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-66-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29891 , F 24, S 8, H M 537927, I/A 4 (30/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-66-28
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29891 , F 24, S 8, H M 537927, I/A 4 (30/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-66-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29891 , F 24, S 8, H M 537927, I/A 4 (30/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-66-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29891 , F 23, S 8, H M 537927, I/A 3 (28/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-127-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29891 , F 23, S 8, H M 537927, I/A 3 (28/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-127-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29891 , F 23, S 8, H M 537927, I/A 2 (03/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-91-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29891 , F 20, S 8, H M 537927, I/A 1 (03/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-91-28
Dirección:AVDA DEL DOCTOR FEDERICO RUBIO Y GALI 59 (MADRID)
Comienzo de operaciones:05/03/12
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:COMERCIALIZACION Y VENTA DE PRODUCTOS Y SEVICIOS RELACIONADOS CON DEL DEPORTE Y LA BELLEZA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29891 , F 20, S 8, H M 537927, I/A 1 (03/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-91-28