IDONIO'S CARS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cmno El Monte, 85
Código Postal 38459
Municipio Garachico
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Mapa Ver Mapa
Razón Social IDONIO'S CARS SL
Capital Social 3100.0 Euros
Fecha de Constitución 17/11/2010
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE IDONIO'S CARS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE IDONIO'S CARS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
De La Rosa Gonzalez Antonio Javier | Apoderado | 21/03/2012 | 18/10/2016 |
Gonzalez Gonzalez Elia | Administrador Unico | 19/03/2012 | 18/10/2016 |
Gonzalez Gonzalez Elia | Liquidador | 18/10/2016 | 18/10/2016 |
Trujillo Perez Domingo Antonio | Administrador Unico | 11/02/2011 | 19/03/2012 |
De La Rosa Cairos Antonio | Administrador Mancomunado | 01/12/2010 | 11/02/2011 |
Trujillo Perez Domingo Antonio | Administrador Mancomunado | 01/12/2010 | 11/02/2011 |
ACTOS BORME DE IDONIO'S CARS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3164 , F 101, S 8, H TF 48025, I/A 5 (18/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-207-38
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3164 , F 101, S 8, H TF 48025, I/A 5 (18/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-207-38
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3164 , F 101, S 8, H TF 48025, I/A 5 (18/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-207-38
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3164 , F 101, S 8, H TF 48025, I/A 5 (18/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-207-38
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3164 , F 100, S 8, H TF 48025, I/A 4 (21/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-64-38
- CMNO EL MONTE 85 - SAN JUAN DEL REPARO (GARACHICO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3164 , F 100, S 8, H TF 48025, I/A 3 (19/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-64-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3164 , F 100, S 8, H TF 48025, I/A 3 (19/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-64-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3164 , F 100, S 8, H TF 48025, I/A 3 (19/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-64-38
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-184-38
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3164 , F 100, S 8, H TF 48025, I/A 2 (11/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-37-38