IDEVENTS IDEAS Y CONGRESOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Balmes, 185
Código Postal 08006
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social IDEVENTS IDEAS Y CONGRESOS SL
CIF B65577710
Capital Social 15000.0 Euros
Actividad Organización de convenciones y ferias de muestras
Fecha de Constitución 25/05/2011
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Bustamante Flores Eladio Miguel
VINCULACIONES DE IDEVENTS IDEAS Y CONGRESOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE IDEVENTS IDEAS Y CONGRESOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bustamante Flores Eladio Miguel | Administrador Unico | 22/01/2020 | 20/05/2021 |
Escayola Gimeno Roberto | Administrador Solidario | 30/05/2011 | 20/05/2021 |
Escayola Gimeno Roberto | Administrador Unico | 22/01/2020 | |
Bustamante Flores Eladio Miguel | Administrador Solidario | 30/05/2011 | 05/12/2011 |
Raboso Blasco Francisco Javier | Administrador Solidario | 30/05/2011 | 05/12/2011 |
ACTOS BORME DE IDEVENTS IDEAS Y CONGRESOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42590 , F 40, S 8, H B 410934, I/A 6 (20/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-99-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 12 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO ABREVIADO DE CONCURSO VOLUNTARIO 169/2021, AUTO FIRME DE FECHA 12/02/2021, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO Y CONCLUSION DEL CONCURSO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42590 , F 40, S 8, H B 410934, I/A 6 (20/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-99-08
- CL BALMES Num.185 P.5 PTA.2 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42590 , F 40, S 8, H B 410934, I/A 5 (22/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-20-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42590 , F 40, S 8, H B 410934, I/A 5 (22/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-20-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42590 , F 40, S 8, H B 410934, I/A 5 (22/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-20-08
- CL BALMES Num.414 P.AT PTA.1 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42590 , F 40, S 8, H B 410934, I/A 4 (27/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-126-08
- PERDIDA DEL CARACTER DE UNIPERSONAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42590 , F 40, S 8, H B 410934, I/A 3 (19/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-61-08
Capital Anterior: | 7.500,00 | Euros |
Aumento de capital: | 7.500,00 | Euros |
Capital Actual: | 15.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 100,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42590 , F 40, S 8, H B 410934, I/A 3 (19/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-61-08
- CL TRAVESSERA DE GRACIA Num.67 P.4 PTA.1 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42590 , F 39, S 8, H B 410934, I/A 2 (05/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-240-08
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL.SOCIO UNICO:"ROBERTO ESCAYOLA GIMENO"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42590 , F 39, S 8, H B 410934, I/A 2 (05/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-240-08