IDEAS Y SOLUCIONES PSFERA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Bogatell, 43
Código Postal 08930
Municipio Sant Adrià de Besòs
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social IDEAS Y SOLUCIONES PSFERA SL
CIF B66379140
Capital Social 3060.0 Euros
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Fecha de Constitución 06/10/2014
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE IDEAS Y SOLUCIONES PSFERA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE IDEAS Y SOLUCIONES PSFERA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ponz Vinaixa Rafael | Administrador Unico | 08/08/2019 | 05/12/2023 |
Ponz Vinaixa Rafael | Liquidador | 05/12/2023 | 05/12/2023 |
Ponz Vinaixa Rafael | Administrador Solidario | 09/10/2014 | 08/08/2019 |
Sernandez Martinez Felix | Administrador Solidario | 09/10/2014 | 08/08/2019 |
ACTOS BORME DE IDEAS Y SOLUCIONES PSFERA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44492 , F 167, S 8, H B 457719, I/A 4 (05/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-237-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44492 , F 167, S 8, H B 457719, I/A 4 (05/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-237-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44492 , F 167, S 8, H B 457719, I/A 4 (05/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-237-08
- DECLARACION DE UNIPERSONALIDAD. SOCIO UNICO: RAFAEL PONZ VINAIXA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44492 , F 167, S 8, H B 457719, I/A 3 (08/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-156-08
- AMPLIAR A: LA COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION DE PRODUCTOS ELECTRONICOS, DE MANAJE DEL HOGAR, MAQUINARIA Y ELECTRODOMESTICOS ASI COMO LA COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION DE BEBIDAS Y ALIMENTOS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44492 , F 167, S 8, H B 457719, I/A 2 (08/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-156-08
- CL BOGATELL NUM.43-49 P.2 PTA.1 (SANT ADRIA DE BESOS)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44492 , F 167, S 8, H B 457719, I/A 2 (08/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-156-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44492 , F 167, S 8, H B 457719, I/A 2 (08/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-156-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44492 , F 167, S 8, H B 457719, I/A 2 (08/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-156-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44492 , F 166, S 8, H B 457719, I/A 1 (09/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-198-08
Dirección:CL GIBRALTAR 10-20 H17 (PREMIA DE MAR)
Comienzo de operaciones:06/10/14
Capital:3.060,00 Euros
Objeto social:(CNAE 7022).SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EMPRESAS Y PARTICULARES.SERVICIOS DE INGENIERIA DE PROYECTOS TECNICOS.COMPRA,VENTA DE ANIMALES COMO MASCOTAS,ASI COMO TODOS SUS COMPLEMENTOS Y ALIMENTACION,ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44492 , F 166, S 8, H B 457719, I/A 1 (09/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-198-08