IDEAS LURA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle del Marques de Santillana, 6
Código Postal 28770
Municipio Colmenar Viejo
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social IDEAS LURA SL
CIF B86113552
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Fecha de Constitución 05/01/2011
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE IDEAS LURA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE IDEAS LURA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Zuñiga Manga Luis | Administrador Unico | 04/05/2011 | 17/10/2021 |
Zuñiga Mangas Luis | Liquidador | 17/10/2021 | 17/10/2021 |
Sanchez Guerrero Martin De La Mota Miguel | Administrador Mancomunado | 24/01/2011 | 04/05/2011 |
Zuñiga Mangas Luis | Administrador Mancomunado | 24/01/2011 | 04/05/2011 |
ACTOS BORME DE IDEAS LURA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28472 , F 6, S 8, H M 512614, I/A 3 (17/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-204-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28472 , F 6, S 8, H M 512614, I/A 3 (17/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-204-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28472 , F 6, S 8, H M 512614, I/A 3 (17/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-204-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28472 , F 6, S 8, H M 512614, I/A 3 (17/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-204-28
- C/ MARQUES DE SANTILLANA 6 - CENTRO COMERCIAL LA F (COLMENAR VIEJO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28472 , F 5, S 8, H M 512614, I/A 2 (04/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-91-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28472 , F 5, S 8, H M 512614, I/A 2 (04/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-91-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28472 , F 5, S 8, H M 512614, I/A 2 (04/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-91-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28472 , F 5, S 8, H M 512614, I/A 2 (04/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-91-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28472 , F 1, S 8, H M 512614, I/A 1 (24/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-23-28
Dirección:C/ REAL 1, Bl.14 - LOCAL 2 (MOLINOS (LOS))
Comienzo de operaciones:05/01/11
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:LA REALIZACION Y PRESTACION DE SERVICIOS POR ENCARGO, Y, EN INTERES DE OTRAS EMPRESAS YA SEAN PRIVADAS, ESTATALES O PARA ESTATALES, INCLUIDA LA ADMINISTRACION PUBLICA EN TODOS SUS GRADOS, ASI COMO ORGANISMOS AUTONOMICOS DE ASESORIA Y CONSULTA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28472 , F 1, S 8, H M 512614, I/A 1 (24/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-23-28