IDEAMANTIUM SL - EXTINGUIDA
Dirección social CL Santa Teresa de Jornet, 1
Código Postal 03804
Municipio Alcoy/Alcoi
Provincia Alicante/Alacant
Razón Social IDEAMANTIUM SL
CIF B54887583
Capital Social 3015.0 Euros
Actividad Actividades de consultoría informática
Fecha de Constitución 07/10/2015
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE IDEAMANTIUM SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE IDEAMANTIUM SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Abargues Casanova Carlos | Administrador Solidario | 27/09/2017 | 02/10/2017 |
Erum Gregorio Juan Manuel | Administrador Solidario | 27/09/2017 | 02/10/2017 |
Erum Gregorio Juan Manuel | Liquidador | 02/10/2017 | 02/10/2017 |
Abargues Casanova Carlos | Consejero Delegado Solidario | 15/03/2016 | 27/09/2017 |
Abargues Casanova Carlos | Consejero Delegado Mancomunado | 15/03/2016 | 27/09/2017 |
Abargues Casanova Carlos | Consejero | 15/03/2016 | 27/09/2017 |
Erum Gregorio Juan Manuel | Consejero Delegado Solidario | 15/03/2016 | 27/09/2017 |
Erum Gregorio Juan Manuel | Presidente | 15/03/2016 | 27/09/2017 |
Erum Gregorio Juan Manuel | Consejero Delegado Mancomunado | 15/03/2016 | 27/09/2017 |
Erum Gregorio Juan Manuel | Consejero | 15/03/2016 | 27/09/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE IDEAMANTIUM SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3930 , F 121, S 8, H A 149154, I/A 3 (02/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-194-03
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3930 , F 121, S 8, H A 149154, I/A 3 (02/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-194-03
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3930 , F 121, S 8, H A 149154, I/A 3 (02/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-194-03
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3930 , F 121, S 8, H A 149154, I/A 3 (02/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-194-03
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3930 , F 121, S 8, H A 149154, I/A 2 (27/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-190-03
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3930 , F 121, S 8, H A 149154, I/A 2 (27/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-190-03
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3930 , F 121, S 8, H A 149154, I/A 2 (27/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-190-03
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3930 , F 119, S 8, H A 149154, I/A 1 (15/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-56-03
Dirección:C/ SAN JORGE 1 ENTLO (ALCOY)
Comienzo de operaciones:07/10/15
Capital:3.015,00 Euros
Objeto social:la asesoría, consultoría, desarrollo y comercialización de aplicaciones informáticas, así como la comercialización, compra y venta de equipos informáticos y bienes accesorios o complementarios de los mismos.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3930 , F 119, S 8, H A 149154, I/A 1 (15/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-56-03