IDEALISTA LIBERTAD Y CONTROL CORREDURIA DE SEGUROS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Plaza Cortes, 2
Código Postal 28014
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social IDEALISTA LIBERTAD Y CONTROL CORREDURIA DE SEGUROS SL
CIF B42776997
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Actividades de agentes y corredores de seguros
Fecha de Constitución 21/01/2021
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario IDEALISTA SA
VINCULACIONES DE IDEALISTA LIBERTAD Y CONTROL CORREDURIA DE SEGUROS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE IDEALISTA LIBERTAD Y CONTROL CORREDURIA DE SEGUROS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Broncano Rodriguez Miriam Guadalupe | Apoderado | 30/03/2021 | 11/06/2021 |
Encinar Rodriguez Jesus | Consejero | 25/02/2021 | 11/06/2021 |
Encinar Rodriguez Jesus | Presidente | 25/02/2021 | 11/06/2021 |
Encinar Rodriguez Jesus | Apoderado | 30/03/2021 | 11/06/2021 |
Garcia Gutierrez Aranzazu | Apoderado | 30/03/2021 | 11/06/2021 |
IDEALISTA SA | Socio Unico | 25/02/2021 | 11/06/2021 |
Mateu Cama Oscar | Apoderado | 30/03/2021 | 11/06/2021 |
Ortega Aviles Jose Maria | Apoderado | 30/03/2021 | 11/06/2021 |
Ramirez Aparicio Alberto | Apoderado | 29/03/2021 | 11/06/2021 |
Rivera Cobo Alvaro | Apoderado | 29/03/2021 | 11/06/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE IDEALISTA LIBERTAD Y CONTROL CORREDURIA DE SEGUROS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41480 , F 87, S 8, H M 735001, I/A 7 (11/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-115-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41480 , F 87, S 8, H M 735001, I/A 7 (11/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-115-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41480 , F 87, S 8, H M 735001, I/A 7 (11/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-115-28
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41480 , F 87, S 8, H M 735001, I/A 7 (11/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-115-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41480 , F 86, S 8, H M 735001, I/A 6 (30/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-65-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41480 , F 83, S 8, H M 735001, I/A 5 (30/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-65-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41480 , F 83, S 8, H M 735001, I/A 4 (29/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-64-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41480 , F 82, S 8, H M 735001, I/A 3 (29/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-64-28
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41480 , F 82, S 8, H M 735001, I/A 2 (25/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-43-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41480 , F 80, S 8, H M 735001, I/A 1 (25/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-43-28