IDEA TEXTIL SA - EXTINGUIDA
Municipio Centelles
Provincia Barcelona
Razón Social IDEA TEXTIL SA
CIF A60504693
Capital Social 1910052.0 Euros
Actividad Actividades de las sociedades holding
Fecha de Constitución 12/04/2012
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE IDEA TEXTIL SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE IDEA TEXTIL SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cacereño Cabeza Mariano | Apoderado | 30/03/2009 | 07/10/2009 |
Martins Lobo Ricardo Jose | Liquidador | 07/10/2009 | 07/10/2009 |
Ricardo Jose Martins Lobo | Administrador Unico | 17/03/2009 | 07/10/2009 |
Jose Miguel Fernandes Coelho Lima | REPR.143 RRM | 17/03/2009 | |
LAMEIRINHO INDUSTRIA TEXTIL SA | Administrador Mancomunado | 17/03/2009 | |
Tenas Arcala Jaime | Administrador Mancomunado | 17/03/2009 |
ACTOS BORME DE IDEA TEXTIL SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29743 , F 72, S 8, H B 113194, I/A 11 (07/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-202-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29743 , F 72, S 8, H B 113194, I/A 11 (07/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-202-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29743 , F 72, S 8, H B 113194, I/A 11 (07/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-202-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-184-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27081 , F 73, S 8, H B 113194, I/A 10 (30/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-68-08
- DECLARACION DE UNIPERSONALIDAD, SIENDO EL ACCIONISTA UNICO "LAMEIRINHO INDUSTRIA TEXTIL SA"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27081 , F 71, S 8, H B 113194, I/A 9 (17/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-60-08
- Otras modificaciones estatutarias: ARTICULOS 9 Y 11: CAMBIO DE REGIMEN DE ADMINISTRACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27081 , F 71, S 8, H B 113194, I/A 9 (17/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-60-08
Capital Anterior: | 60.101,21 | Euros |
Aumento de capital: | 1.849.950,79 | Euros |
Capital Actual: | 1.910.052,00 | Euros |
Porcentaje: | 3.078,06 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27081 , F 71, S 8, H B 113194, I/A 9 (17/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-60-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27081 , F 71, S 8, H B 113194, I/A 9 (17/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-60-08
Administrador Mancomunado
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27081 , F 71, S 8, H B 113194, I/A 9 (17/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-60-08