IDATERM SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Valle de Tobalina, 7
Código Postal 28021
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social IDATERM SA
CIF A79956793
Capital Social 478500.0 Euros
Actividad Intermediarios del comercio especializados en la venta de otros productos específicos
Página Web www.idaterm.com
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Cordero De La Fuente Joaquin
Auditor CALLEJA PINILLA AUDITORA SL
VINCULACIONES DE IDATERM SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE IDATERM SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CALLEJA PINILLA AUDITORA SL | Auditor | 18/08/2010 | 10/03/2020 |
CALLEJA PINILLA AUDITORA SL | Auditor | 12/12/2016 | 10/03/2020 |
Cordero De La Fuente Joaquin | Administrador Unico | 07/05/2013 | 10/03/2020 |
Cordero Miguelez Joaquin | Apoderado | 08/05/2013 | 10/03/2020 |
Cordero De La Fuente Joaquin | Apoderado | 08/05/2013 | |
Cordero Miguelez Joaquin | Administrador Unico | 12/01/2010 | 07/05/2013 |
ACTOS BORME DE IDATERM SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 917 , F 208, S 8, H M 11443, I/A 30 (10/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-53-28
- Escision
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 917 , F 208, S 8, H M 11443, I/A 30 (10/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-53-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 917 , F 208, S 8, H M 11443, I/A 30 (10/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-53-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (31/10/2019)
CVE: BORME-B-2019-215-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 917 , F 207, S 8, H M 11443, I/A 29 (27/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-68-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 917 , F 207, S 8, H M 11443, I/A 28 (12/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-240-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 917 , F 207, S 8, H M 11443, I/A 27 (30/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-192-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 917 , F 206, S 8, H M 11443, I/A 26 (08/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-91-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 917 , F 206, S 8, H M 11443, I/A 25 (08/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-91-28
- Otras modificaciones estatutarias: SE MODIFICA EL ARTICULO 31º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 917 , F 206, S 8, H M 11443, I/A 24 (07/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-90-28