IDA Y VUELTA PRODUCCIONES DE FICCION SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Maria Tubau, 4
Código Postal 28050
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social IDA Y VUELTA PRODUCCIONES DE FICCION SL
CIF B83247528
Actividad Actividades de radiodifusión
Página Web www.boomerangtv.com
Propietario BOOMERANG T V SA
VINCULACIONES DE IDA Y VUELTA PRODUCCIONES DE FICCION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE IDA Y VUELTA PRODUCCIONES DE FICCION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Abril Sanchez Jose Matias | Apoderado Mancomunado Solidario | 06/05/2009 | 11/10/2011 |
BOOMERANG T V SA | Socio Unico | 11/10/2011 | 11/10/2011 |
Clemente Pita Gonzalo | Secretario | 11/10/2011 | |
Diaz Bravo Juan Jose | Apoderado Mancomunado Solidario | 06/05/2009 | 11/10/2011 |
Diaz Bravo Juan Jose | Consejero | 11/10/2011 | |
Martin Santos Roberto | Apoderado Solidario | 06/05/2009 | 11/10/2011 |
Navarro Ibañez Antonio | Apoderado Solidario | 06/05/2009 | 11/10/2011 |
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor | 29/01/2009 | 11/10/2011 |
Quintana De Uña Gregorio | Consejero | 11/10/2011 | |
Ricote Saugar Pedro | Apoderado Mancomunado Solidario | 06/05/2009 | 11/10/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE IDA Y VUELTA PRODUCCIONES DE FICCION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17408 , F 219, S 8, H M 298691, I/A 13 (11/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-201-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17408 , F 219, S 8, H M 298691, I/A 13 (11/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-201-28
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17408 , F 219, S 8, H M 298691, I/A 13 (11/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-201-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17408 , F 219, S 8, H M 298691, I/A 13 (11/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-201-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2011)
CVE: BORME-B-2011-128-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-202-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17408 , F 217, S 8, H M 298691, I/A 12 (06/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-92-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17408 , F 217, S 8, H M 298691, I/A 12 (06/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-92-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17408 , F 215, S 8, H M 298691, I/A 11 (09/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-53-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17408 , F 215, S 8, H M 298691, I/A 10 (29/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-26-28