ICOVILASS GESTION SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Trafalgar, 6
Código Postal 08010
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social ICOVILASS GESTION SL
CIF B66427857
Capital Social 12000.0 Euros
Actividad Servicios administrativos combinados
Fecha de Constitución 11/12/2014
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE ICOVILASS GESTION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ICOVILASS GESTION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Assens Vila Santiago | Liquidador | 30/11/2021 | 30/11/2021 |
Assens Vila Santiago | Apoderado Solidario | 02/02/2015 | 30/11/2021 |
Assens Vila Santiago | Presidente | 09/01/2015 | 30/11/2021 |
Assens Vila Santiago | Consejero | 09/01/2015 | 30/11/2021 |
Banus Giro Carlos | Apoderado Solidario | 02/02/2015 | 30/11/2021 |
Banus Giro Carlos | Consejero | 09/01/2015 | 30/11/2021 |
Mencos Vila Romulo | Consejero | 09/01/2015 | 30/11/2021 |
Vila Baste Ignacio | Apoderado Solidario | 02/02/2015 | 30/11/2021 |
Vila Baste Ignacio | Consejero | 09/01/2015 | 30/11/2021 |
Vila Baste Ignacio | Secretario | 09/01/2015 | 30/11/2021 |
ACTOS BORME DE ICOVILASS GESTION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44617 , F 17, S 8, H B 461288, I/A 3 (30/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-234-08
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION DEL ARTICULO 7 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. MODIFICACION DEL NUMERO, NUMERACION Y VALOR NOMINAL DE LAS PARTICIPACIONES SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44617 , F 17, S 8, H B 461288, I/A 3 (30/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-234-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44617 , F 17, S 8, H B 461288, I/A 3 (30/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-234-08
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44617 , F 17, S 8, H B 461288, I/A 3 (30/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-234-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44617 , F 16, S 8, H B 461288, I/A 2 (02/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-26-08
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44617 , F 14, S 8, H B 461288, I/A 1 (09/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-10-08
Dirección:CL TRAFALGAR Num.6 P.PR PTA.2 (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:11/12/14
Capital:12.000,00 Euros
Objeto social:(CNAE 8211).GESTION,ASESORAMIENTO,PRESTACION DE SERVICIOS DE DISTRIBUCION,INFORMATICOS,CONTABLES,LABORALES,ADMINISTRATIVOS,DE GESTION DE EMPRESA,DE ESTRUCTURA DE LA MISMA,DE ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES,ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44617 , F 14, S 8, H B 461288, I/A 1 (09/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-10-08