ICISLAS IMPORTACION SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Paises Bajos, S/N
Código Postal 38660
Municipio Adeje
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Razón Social ICISLAS IMPORTACION SL
CIF B76654623
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de productos del tabaco
Fecha de Constitución 11/11/2014
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario De Clara Alba
VINCULACIONES DE ICISLAS IMPORTACION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ICISLAS IMPORTACION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cabrera Toste Octavio | Liquidador | 22/03/2021 | 22/03/2021 |
De Clara Alba | Socio Unico | 26/11/2014 | 22/03/2021 |
De Clara Alba | Administrador Solidario | 17/04/2015 | 22/03/2021 |
Tosone Giani | Administrador Solidario | 17/04/2015 | 22/03/2021 |
De Clara Alba | Administrador Unico | 26/11/2014 | 17/04/2015 |
ACTOS BORME DE ICISLAS IMPORTACION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3359 , F 83, S 8, H TF 54533, I/A 3 (22/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-62-38
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3359 , F 83, S 8, H TF 54533, I/A 3 (22/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-62-38
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3359 , F 83, S 8, H TF 54533, I/A 3 (22/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-62-38
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3359 , F 83, S 8, H TF 54533, I/A 3 (22/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-62-38
- C/ PAISES BAJOS S/N - COMPLEJO OCEAN VIEW, LOCAL 1 (ADEJE)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3359 , F 83, S 8, H TF 54533, I/A 2 (17/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-85-38
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3359 , F 83, S 8, H TF 54533, I/A 2 (17/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-85-38
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3359 , F 83, S 8, H TF 54533, I/A 2 (17/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-85-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3359 , F 83, S 8, H TF 54533, I/A 2 (17/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-85-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3359 , F 82, S 8, H TF 54533, I/A 1 (26/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-232-38
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3359 , F 82, S 8, H TF 54533, I/A 1 (26/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-232-38