ICEFRIENDS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Independencia, 242
Código Postal 08026
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social ICEFRIENDS SL
CIF B66771213
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Venta de otros vehículos de motor
Fecha de Constitución 29/04/2016
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ICEFRIENDS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ICEFRIENDS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gutierrez Aguilera Guillermo | Apoderado Solidario | 27/05/2016 | 02/02/2021 |
Verdu Tremosa Mireia | Liquidador | 02/02/2021 | 02/02/2021 |
Verdu Tremosa Mireia | Administrador Unico | 18/05/2016 | 02/02/2021 |
ACTOS BORME DE ICEFRIENDS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45365 , F 210, S 8, H B 485379, I/A 3 (02/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-27-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45365 , F 210, S 8, H B 485379, I/A 3 (02/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-27-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45365 , F 210, S 8, H B 485379, I/A 3 (02/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-27-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45365 , F 209, S 8, H B 485379, I/A 2 (27/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-107-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45365 , F 209, S 8, H B 485379, I/A 1 (18/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-99-08
Dirección:CL INDEPENDENCIA NUM.242 (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:29/04/16
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:ACTIVIDAD PRINCIPAL: 4519 INTERMEDIARIOS DEL COMERCIO DE PRODUCTOS DIVERSOS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45365 , F 209, S 8, H B 485379, I/A 1 (18/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-99-08