ICAN SL - EXTINGUIDA
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Razón Social ICAN SL
CIF B38040218
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Martinez Valenzuela Guillermo
VINCULACIONES DE ICAN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ICAN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Badia Fernandez Cristina | Secretario | 14/09/2009 | 24/01/2012 |
Badia Fernandez Cristina | Consejero Delegado Solidario | 14/09/2009 | 24/01/2012 |
Badia Fernandez Cristina | Consejero | 14/09/2009 | 24/01/2012 |
Badia Fernandez Olga Maria | Consejero | 14/09/2009 | 24/01/2012 |
Botana Moreau Fernando Jose | Consejero | 14/09/2009 | 24/01/2012 |
Fernandez Valdes Olga Maria | Vicepresidente | 14/09/2009 | 24/01/2012 |
Fernandez Valdes Olga Maria | Consejero | 14/09/2009 | 24/01/2012 |
Martinez Valenzuela Guillermo | Consejero Delegado Solidario | 14/09/2009 | 24/01/2012 |
Martinez Valenzuela Guillermo | Presidente | 14/09/2009 | 24/01/2012 |
Martinez Valenzuela Guillermo | Consejero | 14/09/2009 | 24/01/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ICAN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2089 , F 149, S 8, H TF 3645, I/A 11 (24/01/2012)
CVE: BORME-A-2013-158-38
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2089 , F 149, S 8, H TF 3645, I/A 11 (24/01/2012)
CVE: BORME-A-2013-158-38
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-157-38
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-182-38
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-224-38
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2089 , F 148, S 8, H TF 3645, I/A 10 (14/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-185-38
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2089 , F 148, S 8, H TF 3645, I/A 10 (14/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-185-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2089 , F 148, S 8, H TF 3645, I/A 10 (14/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-185-38