ICAGR SERVICIOS SRL - EXTINGUIDA
Provincia Granada
Razón Social ICAGR SERVICIOS SRL
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE ICAGR SERVICIOS SRL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ICAGR SERVICIOS SRL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cabrera Mercado Leandro | Liquidador Solidario | 17/03/2015 | 29/07/2020 |
Mir Ruiz Antonio | Liquidador Solidario | 27/02/2019 | 29/07/2020 |
Zurita Vicioso Jose Miguel | Liquidador Solidario | 27/02/2019 | 29/07/2020 |
Rubiño Parrilla Aurora | Liquidador Solidario | 17/03/2015 | 27/02/2019 |
Torres-gonzalez Boza Eduardo | Liquidador Solidario | 28/01/2013 | 27/02/2019 |
Almendros Garcia Fernando | Liquidador Solidario | 14/11/2014 | 17/03/2015 |
Rodriguez Garcia Alberto Jose | Liquidador | 01/10/2013 | 17/03/2015 |
Padilla Martinez Guillermo | Liquidador Solidario | 05/03/2014 | 14/11/2014 |
Zurita Millan Jose Angel | Liquidador Solidario | 28/01/2013 | 05/03/2014 |
Lopez-rubio Troncoso Santiago | Liquidador Solidario | 04/04/2013 | 01/10/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ICAGR SERVICIOS SRL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1688 , F 127, S 8, H GR 20483, I/A 17 (29/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-150-18
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1688 , F 127, S 8, H GR 20483, I/A 17 (29/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-150-18
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1001 , F 187, S 8, H GR 20483, I/A 16 (27/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-48-18
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1001 , F 187, S 8, H GR 20483, I/A 16 (27/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-48-18
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1001 , F 187, S 8, H GR 20483, I/A 15 (17/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-56-18
Liquidador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1001 , F 187, S 8, H GR 20483, I/A 15 (17/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-56-18
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1001 , F 187, S 8, H GR 20483, I/A 14 (14/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-222-18
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1001 , F 187, S 8, H GR 20483, I/A 14 (14/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-222-18
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1001 , F 187, S 8, H GR 20483, I/A 13 (05/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-48-18
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1001 , F 187, S 8, H GR 20483, I/A 13 (05/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-48-18