IBN ARABI SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle de Siete Cerros, 22
Código Postal 28223
Municipio Pozuelo de Alarcón
Provincia Madrid
Razón Social IBN ARABI SL
CIF B80939234
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE IBN ARABI SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE IBN ARABI SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aguilar Fernandez Esteban | Liquidador | 08/10/2020 | 08/10/2020 |
Pedrosa Montes Jose Luis | Apoderado | 05/02/2020 | 08/10/2020 |
Pedrosa Montes Jose Luis | Administrador Unico | 25/02/2020 | 08/10/2020 |
Pedrosa Samper Jose Luis | Administrador Unico | 25/09/2013 | 25/02/2020 |
Pedrosa Montes Beatriz | Administrador Unico | 25/09/2013 |
ACTOS BORME DE IBN ARABI SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8354 , F 159, S 8, H M 134711, I/A 6 (08/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-201-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8354 , F 159, S 8, H M 134711, I/A 6 (08/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-201-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8354 , F 159, S 8, H M 134711, I/A 6 (08/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-201-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8354 , F 159, S 8, H M 134711, I/A 6 (08/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-201-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8354 , F 159, S 8, H M 134711, I/A 6 (08/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-201-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8354 , F 159, S 8, H M 134711, I/A 5 (25/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-43-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8354 , F 159, S 8, H M 134711, I/A 5 (25/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-43-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8354 , F 157, S 8, H M 134711, I/A 4 (05/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-29-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8354 , F 157, S 8, H M 134711, I/A 3 (25/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-188-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8354 , F 157, S 8, H M 134711, I/A 3 (25/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-188-28