IBIZA NO LIMIT SL - EXTINGUIDA
Dirección social CARRE Vénda Des Poble, 7
Código Postal 07814
Municipio Santa Eulària des Riu
Provincia Illes Balears
Razón Social IBIZA NO LIMIT SL
CIF B57899403
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Otras actividades recreativas y de entretenimiento
Fecha de Constitución 11/02/2015
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE IBIZA NO LIMIT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE IBIZA NO LIMIT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gomez Isabel Fermin | Liquidador | 27/04/2016 | 27/04/2016 |
Gomez Isabel Fermin | Administrador Unico | 12/05/2015 | 27/04/2016 |
Barbazan Mesa Jesus | Administrador Solidario | 19/02/2015 | 12/05/2015 |
Gomez Isabel Fermin | Administrador Solidario | 19/02/2015 | 12/05/2015 |
ACTOS BORME DE IBIZA NO LIMIT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 286, L 285, F 53, S 8, H IB 12559, I/A 3 (27/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-86-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 286, L 285, F 53, S 8, H IB 12559, I/A 3 (27/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-86-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 286, L 285, F 53, S 8, H IB 12559, I/A 3 (27/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-86-07
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 286, L 285, F 53, S 8, H IB 12559, I/A 3 (27/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-86-07
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 286, L 285, F 53, S 8, H IB 12559, I/A 2 (12/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-93-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 286, L 285, F 53, S 8, H IB 12559, I/A 2 (12/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-93-07
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 286, L 285, F 53, S 8, H IB 12559, I/A 2 (12/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-93-07
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 286, L 285, F 52, S 8, H IB 12559, I/A 1 (19/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-38-07
Dirección:LUGAR VENDA DES POBLE, NUMERO 7 1º - PUERTA 3&, SA (SANTA EULALIA DEL RIO)
Comienzo de operaciones:11/02/15
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:La realización de excursiones relacionadas ocn al deporte y la aventura, principalmente excursiones en moto de agua, trekking, kayak, paddle surf, Mountain bike, paseos en globo, flyboard y paseos a caballo. Su finalidad es ofrecer a los clientes una experiencia única en un contacto continuo con la
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 286, L 285, F 52, S 8, H IB 12559, I/A 1 (19/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-38-07