IBIZA DELIVERS SL - EN DISOLUCION
Dirección social Carre Historiador Joan Mari Cardona, 6
Código Postal 07800
Municipio Eivissa
Provincia Illes Balears
Razón Social IBIZA DELIVERS SL
CIF B57684292
Capital Social 90520.0 Euros
Fecha de Constitución 19/10/2010
Teléfono 97 193 14 35
Nombres Anteriores
- CHARMING ISLAND SL
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE IBIZA DELIVERS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE IBIZA DELIVERS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JORGE MUÑOZ CONSULTORES SLP | Administrador Concursal | 02/03/2023 |
ACTOS BORME DE IBIZA DELIVERS SL
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 244, L 243, F 178, S 8, H IB 10143, I/A 7 (13/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-35-07
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:IBIZA DELIVERS SL
Nif:B57684292
Auto de apertura de la fase de liquidación
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 3 DE PALMA
Juez / Ponente:MARGARITA ISABEL POVEDA BERNAL
Parte Dispositiva:
- Abrir la fase de liquidación. Declarar la disolución de la sociedad IBIZA DELIVERS, S.L. (CIF B57684292), así como el cese de los administradores o liquidadores, que serán sustituidos a todos los efectos por la administración concursal
Fecha de Resolución:23/06/2022
Número Procedimiento Concursal:428/2022
Datos Registrales:
Tomo:
244
Libro:
243
Folio:
178
Hoja:
8-10143
Inscripción:
7
Fecha Inscripción13/02/2024
Registro:Registro Mercantil de Islas Baleares
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 244, L 243, F 178, S 8, H IB 10143, I/A 7 (13/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-35-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 244, L 243, F 178, S 8, H IB 10143, I/A 7 (13/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-35-07
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:IBIZA DELIVERS SL
Nif:B57684292
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:JORGE MUÑOZ CONSULTORES SLP
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 3 DE PALMA
Juez / Ponente:MARGARITA ISABEL POVEDA BERNAL
Fecha de Resolución:23/06/2022
Número Procedimiento Concursal:428/2022
Datos Registrales:
Tomo:
244
Libro:
243
Folio:
177
Hoja:
8-10143
Inscripción:
6
Fecha Inscripción02/03/2023
Registro:Registro Mercantil de Islas Baleares
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 244, L 243, F 177, S 8, H IB 10143, I/A 6 (02/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-50-07
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:IBIZA DELIVERS SL
Nif:B57684292
Resolución sobre las facultades de administración
Órgano afectado:Administrador Único
Tipo resolución:Intervención
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 3 DE PALMA
Juez / Ponente:MARGARITA ISABEL POVEDA BERNAL
Parte Dispositiva:
Que debo declarar y declaro en estado de CONCURSO VOLUNTARIO DE ACREEDORES al "IBIZA DELIVERS S.L." domiciliada en Ibiza, c/ HISTORIADOR JUAN MARI CARDONA, 6,.BAJOS, EDIFICIO AZTECA -07800 ILLES BALEARS, y CIF B57684292. Tramítese el concurso conforme a las normas del procedimiento abrevido
Fecha de Resolución:23/06/2022
Número Procedimiento Concursal:428/2022
Datos Registrales:
Tomo:
244
Libro:
243
Folio:
177
Hoja:
8-10143
Inscripción:
6
Fecha Inscripción02/03/2023
Registro:Registro Mercantil de Islas Baleares
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 244, L 243, F 177, S 8, H IB 10143, I/A 6 (02/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-50-07
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:IBIZA DELIVERS SL
Nif:B57684292
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 3 DE PALMA
Juez / Ponente:MARGARITA ISABEL POVEDA BERNAL
Parte Dispositiva:
Que debo declarar y declaro en estado de CONCURSO VOLUNTARIO DE ACREEDORES al "IBIZA DELIVERS S.L." domiciliada en Ibiza, c/ HISTORIADOR JUAN MARI CARDONA, 6,.BAJOS, EDIFICIO AZTECA -07800 ILLES BALEARS, y CIF B57684292. Tramítese el concurso conforme a las normas del procedimiento abrevido
Fecha de Resolución:23/06/2022
Número Procedimiento Concursal:428/2022
Datos Registrales:
Tomo:
244
Libro:
243
Folio:
177
Hoja:
8-10143
Inscripción:
6
Fecha Inscripción02/03/2023
Registro:Registro Mercantil de Islas Baleares
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 244, L 243, F 177, S 8, H IB 10143, I/A 6 (02/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-50-07
- La persona física desingada como representante del administrador concursal nombrado es JORGE MUÑIOZ ROIG, CON DNI 22537293F
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 244, L 243, F 177, S 8, H IB 10143, I/A 6 (02/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-50-07
Capital Anterior: | 3.100,00 | Euros |
Aumento de capital: | 87.420,00 | Euros |
Capital Actual: | 90.520,00 | Euros |
Porcentaje: | 2.820,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 244, L 243, F 177, S 8, H IB 10143, I/A 5 (27/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-86-07
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 244, L 243, F 177, S 8, H IB 10143, I/A 4 (13/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-74-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 244, L 243, F 177, S 8, H IB 10143, I/A 4 (13/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-74-07