IBI REAL ESTATE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Pg Joan Carles I, 39
Código Postal 07800
Municipio Eivissa
Provincia Illes Balears
Mapa Ver Mapa
Razón Social IBI REAL ESTATE SL
CIF B57702144
Capital Social 3200.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 14/03/2011
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE IBI REAL ESTATE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE IBI REAL ESTATE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Chofre Negre Carla Estefania | Administrador Solidario | 30/12/2015 | 23/11/2018 |
Chofre Negre Graciela Raquel | Administrador Solidario | 30/12/2015 | 23/11/2018 |
Chofre Negre Graciela Raquel | Liquidador | 23/11/2018 | 23/11/2018 |
Chofre Negre Carla Estefania | Administrador Mancomunado | 20/04/2011 | 30/12/2015 |
Chofre Negre Graciela Raquel | Administrador Mancomunado | 20/04/2011 | 30/12/2015 |
Gschaedler Martin | Administrador Mancomunado | 20/04/2011 | 30/12/2015 |
ACTOS BORME DE IBI REAL ESTATE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 249, L 248, F 209, S 8, H IB 10329, I/A 3 (23/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-230-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 249, L 248, F 209, S 8, H IB 10329, I/A 3 (23/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-230-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 249, L 248, F 209, S 8, H IB 10329, I/A 3 (23/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-230-07
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 249, L 248, F 209, S 8, H IB 10329, I/A 3 (23/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-230-07
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 249, L 248, F 208, S 8, H IB 10329, I/A 2 (30/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-6-07
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 249, L 248, F 208, S 8, H IB 10329, I/A 2 (30/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-6-07
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 249, L 248, F 208, S 8, H IB 10329, I/A 2 (30/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-6-07
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 249, L 248, F 207, S 8, H IB 10329, I/A 1 (20/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-86-07
Dirección:PASEO JUAN CARLOS I 39, LOCAL 6 (EIVISSA)
Comienzo de operaciones:14/03/11
Capital:3.200,00 Euros
Objeto social:Negocio inmobiliario en general. La prestación de servicios de limpieza, mantenimiento, reparaciones y jardinería
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 249, L 248, F 207, S 8, H IB 10329, I/A 1 (20/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-86-07