IBHLPSOLAR I SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ JENNER 3 - 4º
Municipio Algete
Provincia Madrid
Razón Social IBHLPSOLAR I SL
CIF B85885655
Capital Social 228006.0 Euros
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Fecha de Constitución 12/02/2010
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único HILL STREET ENERGY SL
Propietario HELP-SOLAR IBERICA SL
VINCULACIONES DE IBHLPSOLAR I SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE IBHLPSOLAR I SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Asuero Resusta Vicente | Apoderado Solidario | 19/02/2019 | 18/11/2019 |
Gimenez Soriano Pablo | Apoderado Solidario | 19/02/2019 | 18/11/2019 |
HELP-SOLAR IBERICA SL | Socio Unico | 17/03/2010 | 18/11/2019 |
HILL STREET ENERGY SL | Administrador Unico | 19/02/2019 | 18/11/2019 |
Olaguibel Amich Iñigo | Apoderado Solidario | 19/02/2019 | 18/11/2019 |
Parejo Del Rio Daniel | Representante | 19/02/2019 | 18/11/2019 |
Parejo Del Rio Daniel | Apoderado Solidario | 19/02/2019 | 18/11/2019 |
Perez Marcos Oscar | Apoderado Solidario | 19/02/2019 | 18/11/2019 |
Valencia Muñoz Pablo | Apoderado Solidario | 19/02/2019 | 18/11/2019 |
Layda Ferrer Juan Jose | Administrador Mancomunado | 17/03/2010 | 19/02/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE IBHLPSOLAR I SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27569 , F 108, S 8, H M 496827, I/A 6 (18/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-226-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27569 , F 108, S 8, H M 496827, I/A 6 (18/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-226-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27569 , F 105, S 8, H M 496827, I/A 5 (19/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-39-28
- C/ JENNER 3 - 4º (ALGETE)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27569 , F 104, S 8, H M 496827, I/A 4 (19/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-39-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27569 , F 104, S 8, H M 496827, I/A 4 (19/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-39-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27569 , F 104, S 8, H M 496827, I/A 4 (19/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-39-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27569 , F 104, S 8, H M 496827, I/A 4 (19/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-39-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-194-28
- C/ SAGASTA 20 2º IZ (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27569 , F 104, S 8, H M 496827, I/A 3 (24/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-106-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 5. Capital.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27569 , F 104, S 8, H M 496827, I/A 2 (05/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-69-28