IBERTUNEL OBRAS SUBTERRANEAS SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Ochandiano, 18
Código Postal 28023
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social IBERTUNEL OBRAS SUBTERRANEAS SA
CIF A84706639
Actividad Construcción de puentes y túneles
Fecha de Constitución 23/03/2006
Órgano Administración Administrador único
Propietario ROVER GRUPO EMPRESARIAL SL
VINCULACIONES DE IBERTUNEL OBRAS SUBTERRANEAS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE IBERTUNEL OBRAS SUBTERRANEAS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Rodriguez Verdugo Alfredo | Administrador Unico | 21/06/2011 | 10/11/2023 |
Rodriguez Verdugo Alfredo | Liquidador | 10/11/2023 | 10/11/2023 |
ROVER GRUPO EMPRESARIAL SL | Socio Unico | 24/06/2011 | 10/11/2023 |
Compere Xavier | Vicepresidente | 21/06/2011 | |
Compere Xavier | Consejero | 21/06/2011 | |
Macicior Tellechea Jose Luis | Presidente | 21/06/2011 | |
Macicior Tellechea Jose Luis | Consejero | 21/06/2011 | |
Rodriguez Oliver Vicente | Secretario | 21/06/2011 | |
Rodriguez Oliver Vicente | Consejero | 21/06/2011 | |
VASCONCELOS E SA JOAO | Consejero | 21/06/2011 |
ACTOS BORME DE IBERTUNEL OBRAS SUBTERRANEAS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22756 , F 8, S 8, H M 407217, I/A 11 (10/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-219-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22756 , F 8, S 8, H M 407217, I/A 11 (10/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-219-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22756 , F 8, S 8, H M 407217, I/A 11 (10/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-219-28
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22756 , F 8, S 8, H M 407217, I/A 11 (10/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-219-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22756 , F 7, S 8, H M 407217, I/A 10 (07/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-218-28
- Desembolsado: 150.000,00 Euros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22756 , F 7, S 8, H M 407217, I/A 9 (27/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-129-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22756 , F 7, S 8, H M 407217, I/A 8 (24/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-127-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
- Otras modificaciones estatutarias: 18. Funcionamiento Junta Gral.-. 20. Administración y Representacion.-. 21. Administración y Representacion.-. 22. Administración y Representacion.-. 23. Administración y Representacion.-. 24. Administración y Representacion.-. 25. Administración y Representacion.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22756 , F 6, S 8, H M 407217, I/A 7 (21/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-126-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22756 , F 6, S 8, H M 407217, I/A 7 (21/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-126-28
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22756 , F 6, S 8, H M 407217, I/A 7 (21/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-126-28