IBERSUNI SA - EXTINGUIDA
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social IBERSUNI SA
CIF A79215554
Capital Social 555478.77 Euros
Actividad Comercio al por mayor de madera, materiales de construcción y aparatos sanitarios
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE IBERSUNI SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE IBERSUNI SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Ormaechea Zabala Isabel | Presidente | 26/07/2012 | 23/01/2017 |
Garcia Ormaechea Zabala Isabel | Consejero | 26/07/2012 | 23/01/2017 |
Stampa Garcia Ormaechea Enrique | Secretario | 26/07/2012 | 23/01/2017 |
Stampa Garcia Ormaechea Enrique | Consejero Delegado | 26/07/2012 | 23/01/2017 |
Stampa Garcia Ormaechea Enrique | Consejero | 26/07/2012 | 23/01/2017 |
Stampa Garcia Ormaechea Enrique | Liquidador | 23/01/2017 | 23/01/2017 |
Stampa Garcia Ormaechea Fernando | Consejero | 26/07/2012 | 23/01/2017 |
Stampa Garcia Ormaechea Guiomar | Consejero | 26/07/2012 | 23/01/2017 |
Stampa Abad Javier | Apoderado Solidario | 30/07/2012 | |
Stampa Abad Javier | Apoderado | 30/07/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE IBERSUNI SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25776 , F 139, S 8, H M 100488, I/A 20 (23/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-21-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25776 , F 139, S 8, H M 100488, I/A 20 (23/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-21-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25776 , F 139, S 8, H M 100488, I/A 20 (23/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-21-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25776 , F 139, S 8, H M 100488, I/A 20 (23/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-21-28
Capital Anterior: | 240.400,00 | Euros |
Aumento de capital: | 315.078,77 | Euros |
Capital Actual: | 555.478,77 | Euros |
Porcentaje: | 131,06 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25776 , F 139, S 8, H M 100488, I/A 19 (16/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-183-28
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25776 , F 139, S 8, H M 100488, I/A 18 (30/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-151-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25776 , F 138, S 8, H M 100488, I/A 17 (26/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-150-28
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25776 , F 138, S 8, H M 100488, I/A 17 (26/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-150-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25776 , F 138, S 8, H M 100488, I/A 17 (26/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-150-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-191-28