IBERSUAN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Basauri, 6
Código Postal 28023
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social IBERSUAN SL
CIF B83210252
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario IBERVALLES SOCIMI SA
VINCULACIONES DE IBERSUAN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE IBERSUAN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IBERVALLES SOCIMI SA | Socio Unico | 28/05/2015 | 24/10/2017 |
Isidro Rincon Fernando | Administrador Solidario | 11/02/2011 | 24/10/2017 |
Isidro Rincon Maria Amelia | Administrador Solidario | 11/02/2011 | 24/10/2017 |
HARPALUS SL | Socio Unico | 11/02/2011 | 28/05/2015 |
Ara Parga Miguel | Consejero | 11/02/2011 | |
Ara Sanz Hector | Presidente | 11/02/2011 | |
Ara Sanz Hector | Consejero | 11/02/2011 | |
Ara Sanz Hector | Apoderado | 11/02/2011 | |
Isidro Rincon Fernando | Secretario | 11/02/2011 | |
Isidro Rincon Fernando | Consejero | 11/02/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE IBERSUAN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35116 , F 30, S 8, H M 297352, I/A 14 (24/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-209-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35116 , F 30, S 8, H M 297352, I/A 14 (24/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-209-28
- C/ BASAURI 6 - LA FLORIDA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17335 , F 52, S 8, H M 297352, I/A 13 (28/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-192-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17335 , F 52, S 8, H M 297352, I/A 12 (28/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-104-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/02/2011)
CVE: BORME-B-2011-43-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/02/2011)
CVE: BORME-B-2011-41-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17335 , F 52, S 8, H M 297352, I/A 11 (11/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-37-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17335 , F 51, S 8, H M 297352, I/A 10 (11/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-37-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17335 , F 51, S 8, H M 297352, I/A 10 (11/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-37-28
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17335 , F 51, S 8, H M 297352, I/A 10 (11/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-37-28