IBEROAMERICANA DE COMERCIO Y VALORES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Zurbaran, 9
Código Postal 28010
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social IBEROAMERICANA DE COMERCIO Y VALORES SL
CIF B66209669
Capital Social 3500.0 Euros
Fecha de Constitución 22/01/2014
Nombres Anteriores
- KANATI XXI SL
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE IBEROAMERICANA DE COMERCIO Y VALORES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE IBEROAMERICANA DE COMERCIO Y VALORES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Albaladejo Torres David | Liquidador | 17/09/2019 | 17/09/2019 |
Cohen Waserstein Jaya | Administrador Solidario | 17/09/2019 | |
Ileana Rudelman Rochwerger | Administrador Solidario | 21/12/2015 | 17/09/2019 |
Jaya Cohen Waserstein | Administrador Solidario | 21/12/2015 | 17/09/2019 |
Rudelman Rochwerger Ileana | Administrador Solidario | 17/09/2019 | |
Rudelman Rochwerger Yoav | Administrador Solidario | 17/09/2019 | |
Yoav Rudelman Rochwerger | Administrador Solidario | 21/12/2015 | 17/09/2019 |
Gabernet Llorca Esther | Administrador Unico | 05/02/2014 | 21/12/2015 |
ACTOS BORME DE IBEROAMERICANA DE COMERCIO Y VALORES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34078 , F 114, S 8, H M 613093, I/A 3 (17/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-183-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34078 , F 114, S 8, H M 613093, I/A 3 (17/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-183-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34078 , F 114, S 8, H M 613093, I/A 3 (17/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-183-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34078 , F 114, S 8, H M 613093, I/A 3 (17/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-183-28
- C/ ZURBARAN NUMERO 9, LOCAL DERECHA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34078 , F 114, S 8, H M 613093, I/A 2 (04/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-7-28
Empresa: KANATI XXI SL
- IBEROAMERICANA DE COMERCIO Y VALORES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44146 , F 202, S 8, H B 448087, I/A 3 (21/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-247-08
Empresa: KANATI XXI SL
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44146 , F 202, S 8, H B 448087, I/A 3 (21/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-247-08
Empresa: KANATI XXI SL
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44146 , F 202, S 8, H B 448087, I/A 3 (21/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-247-08
Empresa: KANATI XXI SL
- SOCIEDAD UNIPERSONAL. SOCIO UNICO: HOLDING DE LAS AMERICAS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44146 , F 202, S 8, H B 448087, I/A 2 (10/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-240-08
Empresa: KANATI XXI SL
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL, SIENDO SOCIO UNICO MEDITERRANEAN SEARCH SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44146 , F 201, S 8, H B 448087, I/A 1 (05/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-29-08