IBERO PROPERTY TRUST SA - EXTINGUIDA
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social IBERO PROPERTY TRUST SA
CIF A82084914
Capital Social 480000.67 Euros
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE IBERO PROPERTY TRUST SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE IBERO PROPERTY TRUST SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cushman & Wakefield Spain Limited Sucursal En Espa | Apoderado | 24/06/2014 | 15/02/2024 |
DR FRUHBECK ABOGADOS SLP | Secretario No Consejero | 24/01/2012 | 15/02/2024 |
DR FRUHBECK ABOGADOS SLP | Liquidador | 15/02/2024 | 15/02/2024 |
FICESA TREUHAND SAP | Apoderado | 16/12/2016 | 15/02/2024 |
FICESA TREUHAND SAP | Consejero | 14/02/2023 | 15/02/2024 |
Fruhbeck Olmedo Carlos | Representante | 20/02/2018 | 15/02/2024 |
Fruhbeck Olmedo Guillermo | Representante | 20/02/2018 | 15/02/2024 |
Fruhbeck Olmedo Guillermo | Representante | 15/02/2024 | 15/02/2024 |
Krause Uwe | Apoderado | 16/12/2016 | 15/02/2024 |
Krause Uwe | Consejero | 14/02/2023 | 15/02/2024 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE IBERO PROPERTY TRUST SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44680 , F 20, S 8, H M 217094, I/A 53 (15/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-38-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44680 , F 20, S 8, H M 217094, I/A 53 (15/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-38-28
Liquidador
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44680 , F 20, S 8, H M 217094, I/A 53 (15/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-38-28
Presidente
Representante
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44680 , F 20, S 8, H M 217094, I/A 53 (15/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-38-28
Representante
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44680 , F 20, S 8, H M 217094, I/A 52 (14/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-36-28
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44680 , F 20, S 8, H M 217094, I/A 52 (14/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-36-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24191 , F 14, S 8, H M 217094, I/A 51 (14/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-36-28
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24191 , F 14, S 8, H M 217094, I/A 51 (14/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-36-28
Capital Anterior: | 1.953.268,03 | Euros |
Disminución de capital | 1.473.267,36 | Euros |
Capital Actual: | 480.000,67 | Euros |
Porcentaje: | 75,43 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24191 , F 13, S 8, H M 217094, I/A 50 (22/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-20-28
Representante
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24191 , F 13, S 8, H M 217094, I/A 49 (20/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-42-28