IBERLOGISTICA SERVICIOS INTEGRALES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Impremta, 2
Código Postal 08150
Municipio Parets del Vallès
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social IBERLOGISTICA SERVICIOS INTEGRALES SL
CIF B64680291
Capital Social 60500.0 Euros
Actividad Otras actividades anexas al transporte
Fecha de Constitución 05/10/2007
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único GLOBALMAR REEFERS SL
VINCULACIONES DE IBERLOGISTICA SERVICIOS INTEGRALES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE IBERLOGISTICA SERVICIOS INTEGRALES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Artadi Vila Patricio | REPR.143 RRM | 08/11/2023 | 22/05/2024 |
GLOBALMAR REEFERS SL | Administrador Unico | 08/11/2023 | 22/05/2024 |
Mc Cormick Janotka Valeria Lorena | Apoderado Solidario | 05/02/2020 | 22/05/2024 |
Saldes Piñol Francisco Javier | Apoderado Solidario | 15/02/2024 | 22/05/2024 |
Serrano Luque Juan Carlos | Apoderado Solidario | 15/02/2024 | 22/05/2024 |
Saldes Piñol Francisco Javier | Administrador Solidario | 08/11/2023 | |
Serrano Luque Juan Carlos | Administrador Solidario | 08/11/2023 | |
Lopez Rodriguez Remedios | Apoderado Solidario | 18/11/2015 | 05/02/2020 |
ACTOS BORME DE IBERLOGISTICA SERVICIOS INTEGRALES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 358698, I/A 12 (22/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-103-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39974 , F 192, S 8, H B 358698, I/A 11 (15/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-39-08
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL. SOCIO UNICO "GLOBALMAR REEFERS, S.L."
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39974 , F 191, S 8, H B 358698, I/A 10 (08/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-218-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39974 , F 191, S 8, H B 358698, I/A 10 (08/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-218-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39974 , F 191, S 8, H B 358698, I/A 10 (08/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-218-08
- CL IMPREMTA NUM.2 NAVE 2-B (PARETS DEL VALLES)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39974 , F 191, S 8, H B 358698, I/A 9 (14/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-181-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39974 , F 191, S 8, H B 358698, I/A 8 (05/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-30-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39974 , F 191, S 8, H B 358698, I/A 7 (05/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-30-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39974 , F 190, S 8, H B 358698, I/A 6 (18/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-226-08
- PG VALLDERIOLF-LA TORRETA C/NORIA Num.3 (ROCA DEL VALLES (LA))
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39974 , F 190, S 8, H B 358698, I/A 5 (31/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-27-08